2. septemberJacob Buus Smidt blir med i ledelsenDBI IT A/SJacob Buus Smidt blir med i ledelsen for DBI IT A/S. Erwin Figurewicz Andersen er medlem av styret.Se mere
2. septemberPeter Sylvest Andersen blir adm. direktørDBI IT A/SPeter Sylvest Andersen blir adm. direktør i DBI IT A/S. Erwin Figurewicz Andersen er medlem av styret.Se mere
1. septemberNiels Damkjær forlater ledelsenDBI IT A/SNiels Damkjær forlater ledelsen for DBI IT A/S etter en periode på 10 år. Erwin Figurewicz Andersen er medlem av styret.Se mere
31. maiOverskudd på DKK 2,2 mio.GREEN LIGHT A/SGREEN LIGHT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Erwin Figurewicz Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. maiOverskudd på DKK 10.144 ERWIN ANDERSEN A/SERWIN ANDERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Erwin Figurewicz Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. maiUnderskudd på DKK 3,4 mio.ERWIN ANDERSEN INVEST A/SERWIN ANDERSEN INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Erwin Figurewicz Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. maiOverskudd på DKK 3,2 mio.DANISH WIND POWER ACADEMY ApSDANISH WIND POWER ACADEMY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Erwin Figurewicz Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. maiOverskudd på DKK 654.987 ERWIN ANDERSEN HOLDING ApSERWIN ANDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Erwin Figurewicz Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. maiOverskudd på DKK 1,6 mio.DBI IT A/SDBI IT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Erwin Figurewicz Andersen er medlem av styret.Se mere
11. aprilHenrik Raaschou-Neve blir med i styretERWIN ANDERSEN A/SHenrik Raaschou-Neve erstatter Carsten Lind Bonde Andersen i styret for ERWIN ANDERSEN A/S etter en periode på 7 år. Erwin Figurewicz Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. aprilJan Egholm Pedersen blir med i styretERWIN ANDERSEN INVEST A/SJan Egholm Pedersen erstatter Carsten Lind Bonde Andersen i styret for ERWIN ANDERSEN INVEST A/S etter en periode på 4 år. Erwin Figurewicz Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. aprilCarsten Lind Bonde Andersen forlater styretGREEN LIGHT A/SCarsten Lind Bonde Andersen forlater styret for GREEN LIGHT A/S etter en periode på 7 år. Erwin Figurewicz Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. marsEndring i eierkretsenERWIN ANDERSEN A/SErwin Figurewicz Andersen reduserer sitt reelle eierskap av ERWIN ANDERSEN A/S.Se mere
25. oktober 2023Erwin Figurewicz Andersen forlater ledelsenGreen Light Outdoor ApSErwin Figurewicz Andersen forlater ledelsen for Green Light Outdoor ApS etter en periode på 7 år.Se mere
25. oktober 2023Endring i eierkretsenGreen Light Outdoor ApSErwin Figurewicz Andersen er ikke lenger registrert som reell eier av Green Light Outdoor ApS.Se mere
12. september 2023Key Account ManagerERWIN ANDERSEN A/S · EsbjergERWIN ANDERSEN A/S søger ny medarbejder i Esbjerg på fuld tid. Kontaktperson: Berit Lund. Erwin Figurewicz Andersen er medlem af ledelsen.Se jobopslag
12. juli 2023Intern teknisk konsulentERWIN ANDERSEN A/S · MiddelfartERWIN ANDERSEN A/S søger ny medarbejder i Middelfart på fuld tid. Kontaktperson: Berit Lund. Erwin Figurewicz Andersen er medlem af ledelsen.Se jobopslag
11. juli 2023International salgsdirektørERWIN ANDERSEN A/SERWIN ANDERSEN A/S søger ny medarbejder. Kontaktperson: Berit Lund. Erwin Figurewicz Andersen er medlem af ledelsen.Se jobopslag
24. juni 2023Overskudd på DKK 2,8 mio.DBI IT A/SDBI IT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Erwin Figurewicz Andersen er medlem av styret.Se mere
1. juni 20233 stillingsopslag i maiERWIN ANDERSEN A/SERWIN ANDERSEN A/S har slået 3 stillinger op i mai fordelt på 2 kategorier. Erwin Figurewicz Andersen er medlem af ledelsen.Se mere