21. september 2020 · Lokalavisen ÅrhusNyrig aarhusianer køber Lille Marselis fra rejsedronningUlla Stæt Andersen købte pragtvillaen i 2012 med sin nu afdøde mand Erwin Stæt Andersen. Les artikkel
25. oktober 2016Ulla Andersen blir med i ledelsenSCANINFO REKLAME A/SUlla Andersen erstatter Erwin Stæt Andersen i ledelsen for SCANINFO REKLAME A/S etter en periode på 26 år.Se mere
19. september 2016 · Midtjyllands Avis VIPErwin Stæt var altid klar med nye idéerEfter endt eksamen fik Erwin Stæt Andersen i 1980 job som lektor i nordiske sprog ved universitetet i Göteborg. Les artikkel
12. september 2016Erwin Stæt Andersen forlater styretSCANINFO REKLAME A/SErwin Stæt Andersen forlater styret for SCANINFO REKLAME A/S etter en periode på 26 år.Se mere
12. september 2016Erwin Stæt Andersen forlater styretULLA ANDERSEN HOLDING A/SErwin Stæt Andersen forlater styret for ULLA ANDERSEN HOLDING A/S etter en periode på 11 år.Se mere
8. september 2016Erwin Stæt Andersen forlater styretJETTE RANTALA HOLDING A/SErwin Stæt Andersen forlater styret for JETTE RANTALA HOLDING A/S etter en periode på 11 år.Se mere
30. juni 2016Underskudd på DKK 187.079 ULLA ANDERSEN HOLDING A/SULLA ANDERSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Erwin Stæt Andersen er styreleder.Se mere
27. juni 2016Underskudd på DKK 425.423 JETTE RANTALA HOLDING A/SJETTE RANTALA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Erwin Stæt Andersen er styreleder.Se mere
21. april 2016Underskudd på DKK 164.879 SCANINFO REKLAME A/SSCANINFO REKLAME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Erwin Stæt Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2015Underskudd på DKK 1,4 mio.JETTE RANTALA HOLDING A/SJETTE RANTALA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2014 til 30. april. Erwin Stæt Andersen er styreleder.Se mere
5. oktober 2015Underskudd på DKK 1,4 mio.ULLA ANDERSEN HOLDING A/SULLA ANDERSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2014 til 30. april. Erwin Stæt Andersen er styreleder.Se mere
17. juni 2015Underskudd på DKK 458.085 SCANINFO REKLAME A/SSCANINFO REKLAME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Erwin Stæt Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 2014Erwin Stæt Andersen forlater styretÅC FLY A/SErwin Stæt Andersen forlater styret for ÅC FLY A/S etter en periode på 9 måneder.Se mere
14. oktober 2014Erwin Stæt Andersen forlater styretÅRHUS CHARTER A/SErwin Stæt Andersen forlater styret for ÅRHUS CHARTER A/S etter en periode på 27 år.Se mere
10. oktober 2014Underskudd på DKK 5,7 mio.JETTE RANTALA HOLDING A/SJETTE RANTALA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Erwin Stæt Andersen er styreleder.Se mere
10. oktober 2014Underskudd på DKK 5,6 mio.ULLA ANDERSEN HOLDING A/SULLA ANDERSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Erwin Stæt Andersen er styreleder.Se mere
19. september 2014AdresseendringJETTE RANTALA HOLDING A/SJETTE RANTALA HOLDING A/S flytter fra Aarhus C til Galten. Erwin Stæt Andersen er styreleder.Se mere
19. september 2014AdresseendringULLA ANDERSEN HOLDING A/SULLA ANDERSEN HOLDING A/S flytter til ny adresse i Aarhus C. Erwin Stæt Andersen er styreleder.Se mere
5. august 2014Endring i eierkretsenÅC FLY A/SBjarke Skeltved Hansen registrert som reell eier av ÅC FLY A/S. Erwin Stæt Andersen er medlem av styret.Se mere