23. juniOverskudd på DKK 181.015 HEDEAGER EJENDOMSSERVICE A/SHEDEAGER EJENDOMSSERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Esben Hedeager Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juniOverskudd på DKK 815.742 HEDEAGER EJENDOMME ApSHEDEAGER EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Esben Hedeager Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juniOverskudd på DKK 1,2 mio.ESBEN HEDEAGER HOLDING ApSESBEN HEDEAGER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Esben Hedeager Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juniOverskudd på DKK 15.342 HEDEAGER PROJECT ApSHEDEAGER PROJECT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Esben Hedeager Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. maiOverskudd på DKK 32 mio.HORSENS VAND A/SHORSENS VAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Esben Hedeager Hansen er medlem av styret.Se mere
29. maiOverskudd på DKK 33 mio.HORSENS VAND HOLDING A/SHORSENS VAND HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Esben Hedeager Hansen er medlem av styret.Se mere
2. januarKlaus Kristian Jensen blir med i styretHORSENS VAND A/SKlaus Kristian Jensen erstatter Nick Raaholdt Sørensen i styret for HORSENS VAND A/S etter en periode på 4 år. Esben Hedeager Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. juni 2023Andreas Reuss Boesen blir ny styrelederHORSENS VAND HOLDING A/SAndreas Reuss Boesen erstatter Peter Sønderby Westphal Sørensen som styreleder hos HORSENS VAND HOLDING A/S etter en periode på 2 måneder. Esben Hedeager Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. juni 2023Andreas Reuss Boesen blir ny styrelederHORSENS VAND A/SAndreas Reuss Boesen erstatter Peter Sønderby Westphal Sørensen som styreleder hos HORSENS VAND A/S etter en periode på 2 måneder. Esben Hedeager Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 11.388 HEDEAGER PROJECT ApSHEDEAGER PROJECT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Esben Hedeager Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 129.577 HEDEAGER EJENDOMSSERVICE A/SHEDEAGER EJENDOMSSERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Esben Hedeager Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 604.690 ESBEN HEDEAGER HOLDING ApSESBEN HEDEAGER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Esben Hedeager Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 850.506 HEDEAGER EJENDOMME ApSHEDEAGER EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Esben Hedeager Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2023Overskudd på DKK 20 mio.HORSENS VAND A/SHORSENS VAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Esben Hedeager Hansen er medlem av styret.Se mere
16. mai 2023Overskudd på DKK 19 mio.HORSENS VAND HOLDING A/SHORSENS VAND HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Esben Hedeager Hansen er medlem av styret.Se mere
1. april 2023Peter Sønderby Westphal Sørensen blir med i styretHORSENS VAND A/SPeter Sønderby Westphal Sørensen blir med i styret for HORSENS VAND A/S. Esben Hedeager Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. april 2023Peter Sønderby Westphal Sørensen blir med i styretHORSENS VAND HOLDING A/SPeter Sønderby Westphal Sørensen blir med i styret for HORSENS VAND HOLDING A/S. Esben Hedeager Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. august 2022Ole Texel Jakobsen forlater ledelsenHORSENS VAND A/SOle Texel Jakobsen forlater ledelsen for HORSENS VAND A/S etter en periode på 12 år. Esben Hedeager Hansen er medlem av styret.Se mere
31. august 2022Ole Texel Jakobsen forlater ledelsenHORSENS VAND HOLDING A/SOle Texel Jakobsen forlater ledelsen for HORSENS VAND HOLDING A/S etter en periode på 11 år. Esben Hedeager Hansen er medlem av styret.Se mere
31. august 2022Endring i eierkretsenHORSENS VAND HOLDING A/SOle Texel Jakobsen er ikke lenger registrert som reell eier av HORSENS VAND HOLDING A/S. Esben Hedeager Hansen er medlem av styret.Se mere