29. augustJonas Skytte Madsen blir med i ledelsenGAIS A/SJonas Skytte Madsen erstatter Helene Lindholm i ledelsen for GAIS A/S etter en periode på 7 måneder. Esben Morre Aabenhus er medlem av styret.Se mere
15. aprilEsben Morre Aabenhus blir med i ledelsenAabenhus Holding ApSEsben Morre Aabenhus blir med i ledelsen for Aabenhus Holding ApS.Se mere
15. aprilNy status NORMALAabenhus Holding ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Esben Morre Aabenhus er medlem af ledelsen.Se mere
11. aprilStiftelseAabenhus Holding ApSAabenhus Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Esben Morre Aabenhus eier 100% av virksomheten.Se mere
21. mars · watchmedier.dkWhiteaway-direktør stopper efter halvandet årI oktober 2022 tog Thomas Zeihlund over som adm. direktør i Whiteaway Group efter Esben Aabenhus, der havde siddet på posten i fire år. Les artikkel
21. mars · detailwatch.dkWhiteaway-direktør stopper efter halvandet år på postenI oktober 2022 tog Thomas Zeihlund over som adm. direktør i Whiteaway Group efter Esben Aabenhus, der havde siddet på posten i fire år. Les artikkel
20. mars · erhvervslivaarhus.dkNed under nul-linjen: Skagen Havn Lejligheder ApS i Aarhus N går fra plus til minusBodil Jæger Manøe Boesgaard,Mikael Arendt Laursen,Jane Vallebo Thorngaard Heitmann,Nicolai Eisenreich Mortensen,Ib Siegvart Hørup,Tanya Sørensen,Esben Morre Aabenhus,Jacob Engmose Astrup,Sara Nedergaard Askholm,Gitte Krogh Nørgaard,Linda Ernst NornLes artikkel
20. mars · erhvervslivaarhus.dkIkke så højt som sidst: Overskuddet skrumpede hos Krifa Ejendomme A/S i Aarhus NI sidste ende er det Bodil Jæger Manøe Boesgaard,Mikael Arendt Laursen,Jane Vallebo Thorngaard Heitmann,Nicolai Eisenreich Mortensen,Ib Siegvart Hørup,Tanya Sørensen,Esben Morre Aabenhus,Jacob Engmose Astrup,Sara Nedergaard Askholm,Gitte Krogh Nørgaard,Linda Ernst Norn, der er de dominerende ejere. Les artikkel
20. marsUnderskudd på DKK 605.447 SKAGEN HAVN LEJLIGHEDER ApSSKAGEN HAVN LEJLIGHEDER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Esben Morre Aabenhus er medlem av styret.Se mere
20. marsOverskudd på DKK 73.625 Krifa Erhverv A/SKrifa Erhverv A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Esben Morre Aabenhus er medlem av styret.Se mere
20. marsOverskudd på DKK 10 mio.KRIFA HOLDING A/SKRIFA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Esben Morre Aabenhus er medlem av styret.Se mere
20. marsOverskudd på DKK 5,2 mio.Krifa Ejendomme A/SKrifa Ejendomme A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Esben Morre Aabenhus er medlem av styret.Se mere
19. januarStiftelseGAIS A/SGAIS A/S stiftes i bransjen computerprogrammering. Esben Morre Aabenhus er medlem av styret.Se mere
17. november 2023 · detailwatch.dkWhiteaways topchef har cyklet i modvind i sit første år i spidsenI oktober 2022 tog Thomas Zeihlund over som adm. direktør i Whiteaway Group efter Esben Aabenhus, der havde siddet på posten i fire år. Les artikkel
26. juni 2023Jane Vallebo Thorngaard Heitmann blir med i styretSKAGEN HAVN LEJLIGHEDER ApSJane Vallebo Thorngaard Heitmann erstatter Preben Rabjerg Jørgensen i styret for SKAGEN HAVN LEJLIGHEDER ApS etter en periode på 7 måneder. Esben Morre Aabenhus er fortsatt styremedlem.Se mere
26. juni 2023Jane Vallebo Thorngaard Heitmann blir med i styretKrifa Erhverv A/SJane Vallebo Thorngaard Heitmann erstatter Preben Rabjerg Jørgensen i styret for Krifa Erhverv A/S etter en periode på 7 måneder. Esben Morre Aabenhus er fortsatt styremedlem.Se mere
26. juni 2023Jane Vallebo Thorngaard Heitmann blir med i styretKrifa Ejendomme A/SJane Vallebo Thorngaard Heitmann erstatter Preben Rabjerg Jørgensen i styret for Krifa Ejendomme A/S etter en periode på 7 måneder. Esben Morre Aabenhus er fortsatt styremedlem.Se mere
26. juni 2023Jane Vallebo Thorngaard Heitmann blir med i styretKRIFA HOLDING A/SJane Vallebo Thorngaard Heitmann erstatter Preben Rabjerg Jørgensen i styret for KRIFA HOLDING A/S etter en periode på 7 måneder. Esben Morre Aabenhus er fortsatt styremedlem.Se mere
27. februar 2023Overskudd på DKK 6,7 mio.Krifa Ejendomme A/SKrifa Ejendomme A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Esben Morre Aabenhus er medlem av styret.Se mere
27. februar 2023Overskudd på DKK 6,3 mio.KRIFA HOLDING A/SKRIFA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Esben Morre Aabenhus er medlem av styret.Se mere