22. september 2008Esben Sofren Poulsson forlater styretLONG RANGE 1 A/SEsben Sofren Poulsson forlater styret for LONG RANGE 1 A/S etter en periode på 5 år.Se mere
22. september 2008Esben Sofren Poulsson forlater styretMEDIUM RANGE A/SEsben Sofren Poulsson forlater styret for MEDIUM RANGE A/S etter en periode på 5 år.Se mere
27. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortMEDIUM RANGE A/SMEDIUM RANGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Esben Sofren Poulsson er medlem av styret.Se mere
27. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortLONG RANGE 1 A/SLONG RANGE 1 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Esben Sofren Poulsson er medlem av styret.Se mere
16. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortMEDIUM RANGE A/SMEDIUM RANGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Esben Sofren Poulsson er medlem av styret.Se mere
16. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortLONG RANGE 1 A/SLONG RANGE 1 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Esben Sofren Poulsson er medlem av styret.Se mere
22. januar 2007AdresseendringMEDIUM RANGE A/SMEDIUM RANGE A/S flytter til ny adresse i Hellerup. Esben Sofren Poulsson er medlem av styret.Se mere
22. januar 2007AdresseendringLONG RANGE 1 A/SLONG RANGE 1 A/S flytter til ny adresse i Hellerup. Esben Sofren Poulsson er medlem av styret.Se mere
22. juni 2006Mikael Øpstun Skov blir med i styretLONG RANGE 1 A/SMikael Øpstun Skov blir med i styret for LONG RANGE 1 A/S. Esben Sofren Poulsson er fortsatt styremedlem.Se mere
22. juni 2006Mikael Øpstun Skov blir med i styretMEDIUM RANGE A/SMikael Øpstun Skov blir med i styret for MEDIUM RANGE A/S. Esben Sofren Poulsson er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juni 2006Klaus Nyborg forlater styretMEDIUM RANGE A/SKlaus Nyborg forlater styret for MEDIUM RANGE A/S etter en periode på 3 år. Esben Sofren Poulsson er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juni 2006Klaus Nyborg forlater styretLONG RANGE 1 A/SKlaus Nyborg forlater styret for LONG RANGE 1 A/S etter en periode på 2 år. Esben Sofren Poulsson er fortsatt styremedlem.Se mere
22. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortLONG RANGE 1 A/SLONG RANGE 1 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Esben Sofren Poulsson er medlem av styret.Se mere
22. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortMEDIUM RANGE A/SMEDIUM RANGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Esben Sofren Poulsson er medlem av styret.Se mere
6. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortLONG RANGE 1 A/SLONG RANGE 1 A/S offentliggjør regnskap for perioden 20. november 2003 til 31. desember 2004. Esben Sofren Poulsson er medlem av styret.Se mere
6. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortMEDIUM RANGE A/SMEDIUM RANGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Esben Sofren Poulsson er medlem av styret.Se mere
8. juli 2004AdresseendringMEDIUM RANGE A/SMEDIUM RANGE A/S flytter fra København Ø til Hellerup. Esben Sofren Poulsson er medlem av styret.Se mere
8. juli 2004AdresseendringLONG RANGE 1 A/SLONG RANGE 1 A/S flytter fra København Ø til Hellerup. Esben Sofren Poulsson er medlem av styret.Se mere
17. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortMEDIUM RANGE A/SMEDIUM RANGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 15. november 2002 til 31. desember 2003. Esben Sofren Poulsson er medlem av styret.Se mere
2. februar 2004Esben Sofren Poulsson blir med i styretLONG RANGE 1 A/SEsben Sofren Poulsson blir med i styret for LONG RANGE 1 A/S.Se mere