Esben Thorving Bjerregaard har været i direktionen for Totalraket ApS siden 2011 og er desuden direktør i Thorving Enterprises ApS og HONEYCOMB IO ApS.
Thorving Enterprises ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Esben Thorving Bjerregaard er adm. direktør i virksomheten.
Thorving Enterprises ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Esben Thorving Bjerregaard er adm. direktør i virksomheten.
Thorving Enterprises ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Esben Thorving Bjerregaard er adm. direktør i virksomheten.
Thorving Enterprises ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Esben Thorving Bjerregaard er adm. direktør i virksomheten.
Thorving Enterprises ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Esben Thorving Bjerregaard er adm. direktør i virksomheten.