28. aprilUnderskudd på DKK 27 EMUS Holding ApSEMUS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Eske Mathias Ulsted Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. februarOverskudd på DKK 1,6 mio.DANSK TRANSPORT EMBALLAGE HOLDING ApSDANSK TRANSPORT EMBALLAGE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Eske Mathias Ulsted Sørensen er medlem av styret.Se mere
21. februarEske Mathias Ulsted Sørensen blir med i styretDANSK TRANSPORT EMBALLAGE HOLDING ApSEske Mathias Ulsted Sørensen blir med i styret for DANSK TRANSPORT EMBALLAGE HOLDING ApS.Se mere
21. februarKeld Kjær Jensen blir adm. direktørDANSK TRANSPORT EMBALLAGE HOLDING ApSKeld Kjær Jensen blir adm. direktør i DANSK TRANSPORT EMBALLAGE HOLDING ApS. Eske Mathias Ulsted Sørensen er medlem av styret.Se mere
2. februarNytt navn: ØV10 Holding A/SDIS Group Holding A/SDIS Group Holding A/S skifter navn til ØV10 Holding A/S. Eske Mathias Ulsted Sørensen er medlem av styret.Se mere
1. januarEndring i eierkretseninqba2r ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av inqba2r ApS. Eske Mathias Ulsted Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenCreadis Wind Solutions A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av Creadis Wind Solutions A/S. Eske Mathias Ulsted Sørensen er medlem av styret.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenDIS Incentives ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av DIS Incentives ApS. Eske Mathias Ulsted Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenDIS Group Holding A/SMichael Carsten Christian Gadeberg øker sitt reelle eierskap av DIS Group Holding A/S. Eske Mathias Ulsted Sørensen er medlem av styret.Se mere
22. desember 2023Overskudd på DKK 6,9 mio.DIS Group Holding A/SDIS Group Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Eske Mathias Ulsted Sørensen er medlem av styret.Se mere
8. desember 2023Endring i eierkretseninqba2r ApSSøren Bunk Jensen øker sitt reelle eierskap av inqba2r ApS. Eske Mathias Ulsted Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2023Endring i eierkretsenDIS Incentives ApSSøren Bunk Jensen øker sitt reelle eierskap av DIS Incentives ApS. Eske Mathias Ulsted Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2023Endring i eierkretsenCreadis Wind Solutions A/SSøren Bunk Jensen øker sitt reelle eierskap av Creadis Wind Solutions A/S. Eske Mathias Ulsted Sørensen er medlem av styret.Se mere
17. november 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.DIS Incentives ApSDIS Incentives ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Eske Mathias Ulsted Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2023Underskudd på DKK 1,5 mio.Creadis Wind Solutions A/SCreadis Wind Solutions A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Eske Mathias Ulsted Sørensen er medlem av styret.Se mere
6. november 2023Underskudd på DKK 83.272 inqba2r ApSinqba2r ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Eske Mathias Ulsted Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2023Endring i eierkretseninqba2r ApSMichael Carsten Christian Gadeberg reduserer sitt reelle eierskap av inqba2r ApS. Eske Mathias Ulsted Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2023Endring i eierkretsenCreadis Wind Solutions A/SMichael Carsten Christian Gadeberg reduserer sitt reelle eierskap av Creadis Wind Solutions A/S. Eske Mathias Ulsted Sørensen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2023Endring i eierkretsenDIS Group Holding A/SMichael Carsten Christian Gadeberg reduserer sitt reelle eierskap av DIS Group Holding A/S. Eske Mathias Ulsted Sørensen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2023Endring i eierkretsenDIS Incentives ApSMichael Carsten Christian Gadeberg reduserer sitt reelle eierskap av DIS Incentives ApS. Eske Mathias Ulsted Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere