19. november 2010Lene Bjærre blir med i styretLOUIS BØRNETØJ A/SLene Bjærre erstatter Ester Kirstine Bjærre i styret for LOUIS BØRNETØJ A/S etter en periode på 27 år.Se mere
2. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortLOUIS BØRNETØJ A/SLOUIS BØRNETØJ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Ester Kirstine Bjærre er medlem av styret.Se mere
3. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortLOUIS BØRNETØJ A/SLOUIS BØRNETØJ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Ester Kirstine Bjærre er medlem av styret.Se mere
5. desember 2007Regnskap for 2007 offentligjortLOUIS BØRNETØJ A/SLOUIS BØRNETØJ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Ester Kirstine Bjærre er medlem av styret.Se mere
4. mai 2007Ester Kirstine Bjærre forlater ledelsenLOUIS INVEST ApSEster Kirstine Bjærre forlater ledelsen for LOUIS INVEST ApS etter en periode på 11 år.Se mere
1. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortLOUIS BØRNETØJ A/SLOUIS BØRNETØJ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Ester Kirstine Bjærre er medlem av styret.Se mere
10. oktober 2006Regnskap for 2006 offentligjortLOUIS INVEST ApSLOUIS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2005 til 31. mars. Ester Kirstine Bjærre er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2005AdresseendringLOUIS INVEST ApSLOUIS INVEST ApS flytter til ny adresse i Herning. Ester Kirstine Bjærre er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2005AdresseendringLOUIS BØRNETØJ A/SLOUIS BØRNETØJ A/S flytter til ny adresse i Herning. Ester Kirstine Bjærre er medlem av styret.Se mere
7. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortLOUIS BØRNETØJ A/SLOUIS BØRNETØJ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Ester Kirstine Bjærre er medlem av styret.Se mere
6. september 2005Regnskap for 2005 offentligjortLOUIS INVEST ApSLOUIS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2004 til 31. mars. Ester Kirstine Bjærre er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortLOUIS BØRNETØJ A/SLOUIS BØRNETØJ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Ester Kirstine Bjærre er medlem av styret.Se mere
30. juli 2004Regnskap for 2004 offentligjortLOUIS INVEST ApSLOUIS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2003 til 31. mars. Ester Kirstine Bjærre er medlem af ledelsen.Se mere
7. januar 2004Regnskap for 2003 offentligjortLOUIS BØRNETØJ A/SLOUIS BØRNETØJ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni 2003. Ester Kirstine Bjærre er medlem av styret.Se mere
7. juli 2003Regnskap for 2003 offentligjortLOUIS INVEST ApSLOUIS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2002 til 31. mars. Ester Kirstine Bjærre er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2003Regnskap for 2002 offentligjortLOUIS BØRNETØJ A/SLOUIS BØRNETØJ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002. Ester Kirstine Bjærre er medlem av styret.Se mere
5. juli 2002Regnskap for 2002 offentligjortLOUIS INVEST ApSLOUIS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2001 til 31. mars. Ester Kirstine Bjærre er medlem af ledelsen.Se mere
7. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortLOUIS BØRNETØJ A/SLOUIS BØRNETØJ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001. Ester Kirstine Bjærre er medlem av styret.Se mere
6. juli 2001Regnskap for 2001 offentligjortLOUIS INVEST ApSLOUIS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2000 til 31. mars. Ester Kirstine Bjærre er medlem af ledelsen.Se mere
11. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortLOUIS BØRNETØJ A/SLOUIS BØRNETØJ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000. Ester Kirstine Bjærre er medlem av styret.Se mere