27. februar 1998Esther Othilde Olesen forlater styretUHRE NÆRBUTIK ApSEsther Othilde Olesen forlater styret for UHRE NÆRBUTIK ApS etter en periode på 9 år.Se mere
11. mars 1997Regnskap for 1996 offentligjortUHRE NÆRBUTIK ApSUHRE NÆRBUTIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Esther Othilde Olesen er medlem av styret.Se mere
16. mars 1996Regnskap for 1995 offentligjortUHRE NÆRBUTIK ApSUHRE NÆRBUTIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Esther Othilde Olesen er medlem av styret.Se mere
4. mars 1996Svend Bjerre Pedersen forlater ledelsenUHRE NÆRBUTIK ApSSvend Bjerre Pedersen forlater ledelsen for UHRE NÆRBUTIK ApS etter en periode på 7 år. Esther Othilde Olesen er medlem av styret.Se mere
23. september 1989Nytt navn: UHRE NÆRBUTIK ApSApS SPKR 4 NR. 2411ApS SPKR 4 NR. 2411 skifter navn til UHRE NÆRBUTIK ApS. Esther Othilde Olesen er medlem av styret.Se mere
22. september 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS SPKR 4 NR. 2411Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS SPKR 4 NR. 2411 etter en periode på 6 måneder. Esther Othilde Olesen er medlem av styret.Se mere
1. april 1989StiftelseApS SPKR 4 NR. 2411ApS SPKR 4 NR. 2411 stiftes i bransjen bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Esther Othilde Olesen er medlem av styret.Se mere