15. februar 2023Camilla Skiffard Christensen blir med i styretBaum Und Pferdgarten A/SCamilla Skiffard Christensen erstatter Eva Astrid Cecilia Nytorp i styret for Baum Und Pferdgarten A/S etter en periode på 3 år.Se mere
16. mars 2022Overskudd på DKK 18 mio.Baum Und Pferdgarten A/SBaum Und Pferdgarten A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Eva Astrid Cecilia Nytorp er medlem av styret.Se mere
11. mars 2021Overskudd på DKK 15 mio.Baum Und Pferdgarten A/SBaum Und Pferdgarten A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Eva Astrid Cecilia Nytorp er medlem av styret.Se mere
6. juni 2020Martin Stephan Welna forlater styretBaum Und Pferdgarten A/SMartin Stephan Welna forlater styret for Baum Und Pferdgarten A/S etter en periode på 8 måneder. Eva Astrid Cecilia Nytorp er fortsatt styremedlem.Se mere
10. mars 2020Overskudd på DKK 23 mio.Baum Und Pferdgarten A/SBaum Und Pferdgarten A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Eva Astrid Cecilia Nytorp er medlem av styret.Se mere
4. februar 2020Rafael Adrian Müllener Cifuentes forlater styretBaum Und Pferdgarten A/SRafael Adrian Müllener Cifuentes forlater styret for Baum Und Pferdgarten A/S etter en periode på 2 måneder. Eva Astrid Cecilia Nytorp er fortsatt styremedlem.Se mere
26. november 2019Rafael Adrian Müllener Cifuentes blir med i styretBaum Und Pferdgarten A/SRafael Adrian Müllener Cifuentes blir med i styret for Baum Und Pferdgarten A/S. Eva Astrid Cecilia Nytorp er fortsatt styremedlem.Se mere
30. september 2019Eva Astrid Cecilia Nytorp blir med i styretBaum Und Pferdgarten A/SEva Astrid Cecilia Nytorp blir med i styret for Baum Und Pferdgarten A/S.Se mere
30. september 2019Endring i eierkretsenBaum Und Pferdgarten A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av Baum Und Pferdgarten A/S. Eva Astrid Cecilia Nytorp er medlem av styret.Se mere