11. januar 2016 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader i uge 1 - del 1Samtidig er Eva Elisabeth Jensen udtrådt som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen (kilde: Les artikkel
11. januar 2016 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader i uge 1 - del 2Samtidig er Eva Elisabeth Jensen udtrådt som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen (kilde: Les artikkel
8. januar 2016 · Metal Supply DenmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeSamtidig er Eva Elisabeth Jensen udtrådt som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen (kilde: Les artikkel
30. desember 2015Eva Elisabeth Jensen forlater styretLogstor A/SEva Elisabeth Jensen forlater styret for Logstor A/S etter en periode på 4 år.Se mere
29. oktober 2015Line Dissing Mønster blir med i styretLogstor A/SLine Dissing Mønster erstatter Peter Grønbjerg Andersen i styret for Logstor A/S etter en periode på 7 måneder. Eva Elisabeth Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. mars 2015Overskudd på DKK 4,8 mio.Logstor A/SLogstor A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Eva Elisabeth Jensen er medlem av styret.Se mere
20. mars 2015Peter Grønbjerg Andersen blir med i styretLogstor A/SPeter Grønbjerg Andersen blir med i styret for Logstor A/S. Eva Elisabeth Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
20. mars 2015Mats Olav Gärdfors blir med i ledelsenLogstor A/SMats Olav Gärdfors blir med i ledelsen for Logstor A/S. Eva Elisabeth Jensen er medlem av styret.Se mere
1. august 2014Poul Erik Tofte forlater styretLogstor A/SPoul Erik Tofte forlater styret for Logstor A/S etter en periode på 11 måneder. Eva Elisabeth Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. august 2014Claus Brun forlater ledelsenLogstor A/SClaus Brun forlater ledelsen for Logstor A/S etter en periode på 3 år. Eva Elisabeth Jensen er medlem av styret.Se mere
15. april 2014Underskudd på DKK 23 mio.Logstor A/SLogstor A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Eva Elisabeth Jensen er medlem av styret.Se mere
24. februar 2014Kristian Haldrup Overgaard blir med i styretLogstor A/SKristian Haldrup Overgaard erstatter Claus Brun i styret for Logstor A/S etter en periode på 2 år. Eva Elisabeth Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. februar 2014Lars Aaen blir adm. direktørLogstor A/SLars Aaen erstatter David John Williams som adm. direktør i Logstor A/S. Eva Elisabeth Jensen er medlem av styret.Se mere
17. september 2013Poul Erik Tofte blir med i styretLogstor A/SPoul Erik Tofte erstatter Jens Ebbesen i styret for Logstor A/S etter en periode på 2 år. Eva Elisabeth Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. september 2013Jens Ebbesen forlater ledelsenLogstor A/SJens Ebbesen forlater ledelsen for Logstor A/S etter en periode på 8 år. Eva Elisabeth Jensen er medlem av styret.Se mere
2. juli 2013David John Williams blir adm. direktørLogstor A/SDavid John Williams erstatter Martin McCourt som adm. direktør i Logstor A/S. Eva Elisabeth Jensen er medlem av styret.Se mere
25. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortLogstor A/SLogstor A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Eva Elisabeth Jensen er medlem av styret.Se mere
30. april 2013Lars Erik Reichhardt Petersen blir med i styretLogstor A/SLars Erik Reichhardt Petersen erstatter David Oxlund Madsen i styret for Logstor A/S etter en periode på 5 år. Eva Elisabeth Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. juni 2012Ole Arenfeldt Jensen forlater styretLogstor A/SOle Arenfeldt Jensen forlater styret for Logstor A/S etter en periode på 7 måneder. Eva Elisabeth Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortLogstor A/SLogstor A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Eva Elisabeth Jensen er medlem av styret.Se mere