20. marsEva Sara Kristin Sandberg forlater styretCOWI HOLDING A/SEva Sara Kristin Sandberg forlater styret for COWI HOLDING A/S etter en periode på 4 år.Se mere
29. januarRasmus Ødum forlater ledelsenCOWI HOLDING A/SRasmus Ødum forlater ledelsen for COWI HOLDING A/S etter en periode på 14 år. Eva Sara Kristin Sandberg er medlem av styret.Se mere
17. mars 2023Overskudd på DKK 159 mio.COWI HOLDING A/SCOWI HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Eva Sara Kristin Sandberg er medlem av styret.Se mere
15. mars 2023Erstatning i styretCOWI HOLDING A/S3 endringer i styret for COWI HOLDING A/S. Eva Sara Kristin Sandberg er fortsatt styremedlem.Se mere
17. januar 2023Birgit Farstad Larsen forlater styretCOWI HOLDING A/SBirgit Farstad Larsen forlater styret for COWI HOLDING A/S etter en periode på 4 år. Eva Sara Kristin Sandberg er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2023Marius Weydahl Berg blir med i ledelsenCOWI HOLDING A/SMarius Weydahl Berg blir med i ledelsen for COWI HOLDING A/S. Eva Sara Kristin Sandberg er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2022Jens Højgaard Christoffersen blir adm. direktørCOWI HOLDING A/SJens Højgaard Christoffersen erstatter Lars Peter Søbye som adm. direktør i COWI HOLDING A/S. Eva Sara Kristin Sandberg er medlem av styret.Se mere
1. april 2022Overskudd på DKK 145 mio.COWI HOLDING A/SCOWI HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Eva Sara Kristin Sandberg er medlem av styret.Se mere
30. mars 2022Erstatning i styretCOWI HOLDING A/S3 endringer i styret for COWI HOLDING A/S. Eva Sara Kristin Sandberg er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2021Natalie Ghazale Shaverdian Riise-Knudsen blir med i ledelsenCOWI HOLDING A/SNatalie Ghazale Shaverdian Riise-Knudsen blir med i ledelsen for COWI HOLDING A/S. Eva Sara Kristin Sandberg er medlem av styret.Se mere
31. mars 2021Overskudd på DKK 211 mio.COWI HOLDING A/SCOWI HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Eva Sara Kristin Sandberg er medlem av styret.Se mere
25. mars 2021Erstatning i styretCOWI HOLDING A/S5 endringer i styret for COWI HOLDING A/S. Eva Sara Kristin Sandberg er fortsatt styremedlem.Se mere
27. mars 2020Overskudd på DKK 100 mio.COWI HOLDING A/SCOWI HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Eva Sara Kristin Sandberg er medlem av styret.Se mere
26. mars 2020Eva Sara Kristin Sandberg blir med i styretCOWI HOLDING A/SEva Sara Kristin Sandberg blir med i styret for COWI HOLDING A/S.Se mere