Evald Emil Jensen har været i direktionen for BINDSLEV TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S siden 1996 og er desuden direktør i EVALD E. JENSEN A/S og Nr. Blæsbjerg Hereford ApS.
BINDSLEV TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Evald Emil Jensen er medlem af ledelsen.
BINDSLEV TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Evald Emil Jensen er medlem af ledelsen.
BINDSLEV TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Evald Emil Jensen er medlem af ledelsen.
BINDSLEV TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Evald Emil Jensen er medlem af ledelsen.
BINDSLEV TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Evald Emil Jensen er medlem af ledelsen.
BINDSLEV TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Evald Emil Jensen er medlem af ledelsen.
BINDSLEV TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Evald Emil Jensen er medlem af ledelsen.
BINDSLEV TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Evald Emil Jensen er medlem af ledelsen.