BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Evald Hjarsbech Uhrskov Nielsen er medlem av styret.
BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2003 til 31. desember 2003. Evald Hjarsbech Uhrskov Nielsen er medlem av styret.
Per Kristensen erstatter Jens Bølling-Ladegaard i ledelsen for BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S etter en periode på 2 måneder. Evald Hjarsbech Uhrskov Nielsen er medlem av styret.
Carl Erik Svendsen forlater ledelsen for BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S etter en periode på 16 år. Evald Hjarsbech Uhrskov Nielsen er medlem av styret.
Preben Søndergaard Andersen forlater styret for BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S etter en periode på 15 år. Evald Hjarsbech Uhrskov Nielsen er fortsatt styremedlem.
Erik Olesen erstatter Eilif Hildur Nielsen i styret for BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S etter en periode på 15 år. Evald Hjarsbech Uhrskov Nielsen er fortsatt styremedlem.
Vagn Vejen Petersen forlater styret for BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S etter en periode på 8 år. Evald Hjarsbech Uhrskov Nielsen er fortsatt styremedlem.
Børge Reinholt Andersen forlater styret for BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S etter en periode på 6 år. Evald Hjarsbech Uhrskov Nielsen er fortsatt styremedlem.