1. april 2008Poul Erik Schou-Pedersen blir med i styretEGJ UDVIKLING A/SPoul Erik Schou-Pedersen erstatter Even Bakke i styret for EGJ UDVIKLING A/S etter en periode på 3 år.Se mere
10. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortEGJ UDVIKLING A/SEGJ UDVIKLING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Even Bakke er medlem av styret.Se mere
1. januar 2007Erik Dag Nielsen blir med i styretEGJ UDVIKLING A/SErik Dag Nielsen blir med i styret for EGJ UDVIKLING A/S. Even Bakke er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2006Ib Lasse Johanson forlater styretEGJ UDVIKLING A/SIb Lasse Johanson forlater styret for EGJ UDVIKLING A/S etter en periode på 2 år. Even Bakke er fortsatt styremedlem.Se mere
25. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortEGJ UDVIKLING A/SEGJ UDVIKLING A/S offentliggjør regnskap for perioden 24. februar 2005 til 31. desember 2005. Even Bakke er medlem av styret.Se mere
1. april 2006Niels Frederik Bergh-Hansen blir med i styretEGJ UDVIKLING A/SNiels Frederik Bergh-Hansen erstatter Anders Eldrup i styret for EGJ UDVIKLING A/S etter en periode på 1 år. Even Bakke er fortsatt styremedlem.Se mere
11. mai 2005Ny bransje: Anden teknisk rådgivningEGJ UDVIKLING A/STidligere bransje: Uoplyst. Even Bakke er medlem av styret.Se mere
24. februar 2005StiftelseEGJ UDVIKLING A/SEGJ UDVIKLING A/S stiftes i bransjen uoplyst. Even Bakke er medlem av styret.Se mere