1. maiOverskudd på DKK 217.857 DANSK KØKKEN DESIGN A/SDANSK KØKKEN DESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Evind Marcus Steenberg eier 12,5% av virksomheten.Se mere
21. marsUnderskudd på DKK 38 mio.HVIDEVARECENTRET ApSHVIDEVARECENTRET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Evind Marcus Steenberg eier 100% av virksomheten.Se mere
21. marsUnderskudd på DKK 1,8 mio.STRØGFORRETNINGEN ApSSTRØGFORRETNINGEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Evind Marcus Steenberg eier 100% av virksomheten.Se mere
3. juli 2023Underskudd på DKK 311.645 DANSK KØKKEN DESIGN A/SDANSK KØKKEN DESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Evind Marcus Steenberg eier 12,5% av virksomheten.Se mere
27. februar 2023Overskudd på DKK 134.436 HVIDEVARECENTRET ApSHVIDEVARECENTRET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Evind Marcus Steenberg eier 100% av virksomheten.Se mere
27. februar 2023Overskudd på DKK 39 mio.STRØGFORRETNINGEN ApSSTRØGFORRETNINGEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Evind Marcus Steenberg eier 100% av virksomheten.Se mere
9. mai 2022Overskudd på DKK 47.462 DANSK KØKKEN DESIGN A/SDANSK KØKKEN DESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Evind Marcus Steenberg eier 12,5% av virksomheten.Se mere
18. februar 2022Overskudd på DKK 9,0 mio.HVIDEVARECENTRET ApSHVIDEVARECENTRET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Evind Marcus Steenberg eier 100% av virksomheten.Se mere
18. februar 2022Underskudd på DKK 3,4 mio.STRØGFORRETNINGEN ApSSTRØGFORRETNINGEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Evind Marcus Steenberg eier 100% av virksomheten.Se mere
7. oktober 2021Zofia Jeanette Sølvig Steenberg blir med i styretSTRØGFORRETNINGEN ApSZofia Jeanette Sølvig Steenberg blir med i styret for STRØGFORRETNINGEN ApS. Evind Marcus Steenberg eier 100% av virksomheten.Se mere
29. juni 2021Overskudd på DKK 87.196 DANSK KØKKEN DESIGN A/SDANSK KØKKEN DESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Evind Marcus Steenberg eier 12,5% av virksomheten.Se mere
4. mars 2021Underskudd på DKK 3,2 mio.STRØGFORRETNINGEN ApSSTRØGFORRETNINGEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Evind Marcus Steenberg eier 100% av virksomheten.Se mere
4. mars 2021Overskudd på DKK 5,3 mio.HVIDEVARECENTRET ApSHVIDEVARECENTRET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Evind Marcus Steenberg eier 100% av virksomheten.Se mere
15. mai 2020Overskudd på DKK 364.084 DANSK KØKKEN DESIGN A/SDANSK KØKKEN DESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Evind Marcus Steenberg eier 12,5% av virksomheten.Se mere
12. mai 2020AdresseendringHVIDEVARECENTRET ApSHVIDEVARECENTRET ApS flytter fra Kgs.Lyngby til Kongens Lyngby. Evind Marcus Steenberg eier 100% av virksomheten.Se mere
13. februar 2020Underskudd på DKK 3,2 mio.STRØGFORRETNINGEN ApSSTRØGFORRETNINGEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Evind Marcus Steenberg eier 100% av virksomheten.Se mere
13. februar 2020Overskudd på DKK 13 mio.HVIDEVARECENTRET ApSHVIDEVARECENTRET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Evind Marcus Steenberg eier 100% av virksomheten.Se mere
31. mai 2019Underskudd på DKK 129.733 DANSK KØKKEN DESIGN A/SDANSK KØKKEN DESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Evind Marcus Steenberg eier 12,5% av virksomheten.Se mere
1. mars 2019Overskudd på DKK 5,4 mio.HVIDEVARECENTRET ApSHVIDEVARECENTRET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Evind Marcus Steenberg eier 100% av virksomheten.Se mere
1. mars 2019Underskudd på DKK 2,8 mio.STRØGFORRETNINGEN ApSSTRØGFORRETNINGEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Evind Marcus Steenberg eier 100% av virksomheten.Se mere