27. juniUnderskudd på DKK 16 mio.Sygehusgrunden P/SSygehusgrunden P/S offentliggjør regnskap for perioden 26. august 2022 til 31. desember 2023. Evy Tångberg Christensen er medlem av styret.Se mere
24. juniEvy Tångberg Christensen blir med i styretSygehusgrunden P/SEvy Tångberg Christensen blir med i styret for Sygehusgrunden P/S.Se mere
3. juni · vores-ulfborg.dkVisionen for en ny bydel i Holstebro er på pladsDet tilslutter direktør i Akselerator A/S og bestyrelsesmedlem i Sygehusgrunden, Evy Tångberg Christensen, sig: Les artikkel
30. april · faerchfonden.dkBæredygtig transformation af næsten 20.000 etagemeter i Holstebro igangsættesElementer som glæder Evy Tångberg Christensen der, foruden at være direktør i Akselerator A/S, er bestyrelsesmedlem i Arealudviklingsselskabet: Les artikkel
18. marsAksel Nørgaard forlater styretAkselerator A/SAksel Nørgaard forlater styret for Akselerator A/S etter en periode på 2 år. Evy Tångberg Christensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. marsAksel Nørgaard forlater styretAKSEL NØRGAARD HOLDING A/SAksel Nørgaard forlater styret for AKSEL NØRGAARD HOLDING A/S etter en periode på 29 år. Evy Tångberg Christensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. marsAksel Nørgaard forlater ledelsenSTUBBERKLOSTER ApSAksel Nørgaard forlater ledelsen for STUBBERKLOSTER ApS etter en periode på 9 år. Evy Tångberg Christensen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. marsAksel Nørgaard forlater ledelsenAKSEL NØRGAARD HOLDING A/SAksel Nørgaard forlater ledelsen for AKSEL NØRGAARD HOLDING A/S etter en periode på 29 år. Evy Tångberg Christensen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. marsEvy Tångberg Christensen blir adm. direktørSTUBBERKLOSTER ApSEvy Tångberg Christensen blir adm. direktør i STUBBERKLOSTER ApS.Se mere
18. marsEvy Tångberg Christensen blir adm. direktørAKSEL NØRGAARD HOLDING A/SEvy Tångberg Christensen blir adm. direktør i AKSEL NØRGAARD HOLDING A/S.Se mere
18. marsEvy Tångberg Christensen blir adm. direktørAkselerator A/SEvy Tångberg Christensen erstatter Aksel Nørgaard som adm. direktør i Akselerator A/S.Se mere
22. desember 2023Overskudd på DKK 18 mio.AKSEL NØRGAARD HOLDING A/SAKSEL NØRGAARD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Evy Tångberg Christensen er medlem av styret.Se mere
22. desember 2023Underskudd på DKK 24.044 Akselerator A/SAkselerator A/S offentliggjør regnskap for perioden 23. juli 2022 til 30. juni. Evy Tångberg Christensen er medlem av styret.Se mere
22. august 2023StiftelseWomInvest A/SWomInvest A/S stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Evy Tångberg Christensen er medlem av styret.Se mere
21. desember 2022Underskudd på DKK 35 mio.AKSEL NØRGAARD HOLDING A/SAKSEL NØRGAARD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Evy Tångberg Christensen er medlem av styret.Se mere
23. juli 2022StiftelseAkselerator A/SAkselerator A/S stiftes i bransjen gennemførelse af byggeprojekter. Evy Tångberg Christensen er medlem av styret.Se mere
18. november 2021Overskudd på DKK 118 mio.AKSEL NØRGAARD HOLDING A/SAKSEL NØRGAARD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Evy Tångberg Christensen er medlem av styret.Se mere
20. april 2021Ole Lauritsen Uhrbrand blir med i styretAKSEL NØRGAARD HOLDING A/SOle Lauritsen Uhrbrand blir med i styret for AKSEL NØRGAARD HOLDING A/S. Evy Tångberg Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. desember 2020Overskudd på DKK 44 mio.AKSEL NØRGAARD HOLDING A/SAKSEL NØRGAARD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Evy Tångberg Christensen er medlem av styret.Se mere
3. desember 2019Overskudd på DKK 21 mio.AKSEL NØRGAARD HOLDING A/SAKSEL NØRGAARD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Evy Tångberg Christensen er medlem av styret.Se mere