Bente Binderup erstatter Henrik Poul Pedersen i styret for Trivium Packaging Denmark A/S etter en periode på 2 år. Ewoud Ernst Willem Vriens er fortsatt styremedlem.
Bente Binderup erstatter Henrik Poul Pedersen i ledelsen for Trivium Packaging Denmark A/S etter en periode på 3 år. Ewoud Ernst Willem Vriens er medlem av styret.
ARDAGH METAL PACKAGING HJØRRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ewoud Ernst Willem Vriens er medlem av styret.
Henrik Poul Pedersen erstatter Kenneth Stevenson Gray i ledelsen for ARDAGH METAL PACKAGING HJØRRING A/S etter en periode på 3 år. Ewoud Ernst Willem Vriens er medlem av styret.
ARDAGH METAL PACKAGING HJØRRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ewoud Ernst Willem Vriens er medlem av styret.
ARDAGH METAL PACKAGING HJØRRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Ewoud Ernst Willem Vriens er medlem av styret.
ARDAGH METAL PACKAGING HJØRRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Ewoud Ernst Willem Vriens er medlem av styret.
ARDAGH METAL PACKAGING HJØRRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Ewoud Ernst Willem Vriens er medlem av styret.
Jens Christian Sørensen forlater ledelsen for ARDAGH METAL PACKAGING HJØRRING A/S etter en periode på 5 år. Ewoud Ernst Willem Vriens er medlem av styret.
ARDAGH METAL PACKAGING HJØRRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Ewoud Ernst Willem Vriens er medlem av styret.
ARDAGH METAL PACKAGING HJØRRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Ewoud Ernst Willem Vriens er medlem av styret.
Alfred Gerard Helmus forlater styret for ARDAGH METAL PACKAGING HJØRRING A/S etter en periode på 4 år. Ewoud Ernst Willem Vriens er fortsatt styremedlem.