1. desember 2012Faisal Majeed Khiljee forlater ledelsenEJENDOMSSELSKABET D7 ApSFaisal Majeed Khiljee forlater ledelsen for EJENDOMSSELSKABET D7 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
25. april 2012Faisal Majeed Khiljee forlater ledelsenDIA HOLDINGS ApSFaisal Majeed Khiljee forlater ledelsen for DIA HOLDINGS ApS etter en periode på 5 år.Se mere
24. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortEJENDOMSSELSKABET D7 ApSEJENDOMSSELSKABET D7 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Faisal Majeed Khiljee er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortDIA HOLDINGS ApSDIA HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Faisal Majeed Khiljee er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2011AdresseendringEJENDOMSSELSKABET D7 ApSEJENDOMSSELSKABET D7 ApS flytter fra Dyssegård til Albertslund. Faisal Majeed Khiljee er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortDIA HOLDINGS ApSDIA HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Faisal Majeed Khiljee er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortEJENDOMSSELSKABET D7 ApSEJENDOMSSELSKABET D7 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Faisal Majeed Khiljee er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2011Faisal Majeed Khiljee forlater styretEJENDOMSSELSKABET D7 ApSFaisal Majeed Khiljee forlater styret for EJENDOMSSELSKABET D7 ApS etter en periode på 1 år.Se mere
17. mars 2011Faisal Majeed Khiljee blir med i ledelsenEJENDOMSSELSKABET D7 ApSFaisal Majeed Khiljee blir med i ledelsen for EJENDOMSSELSKABET D7 ApS.Se mere
23. august 2010AdresseendringEJENDOMSSELSKABET D7 ApSEJENDOMSSELSKABET D7 ApS flytter fra Gentofte til Dyssegård. Faisal Majeed Khiljee er styreleder.Se mere
5. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortEJENDOMSSELSKABET D7 ApSEJENDOMSSELSKABET D7 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Faisal Majeed Khiljee er styreleder.Se mere
11. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortDIA HOLDINGS ApSDIA HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Faisal Majeed Khiljee er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2010AdresseendringEJENDOMSSELSKABET D7 ApSEJENDOMSSELSKABET D7 ApS flytter fra København K til Gentofte. Faisal Majeed Khiljee er styreleder.Se mere
1. februar 2010Faisal Majeed Khiljee blir med i styretEJENDOMSSELSKABET D7 ApSFaisal Majeed Khiljee blir med i styret for EJENDOMSSELSKABET D7 ApS.Se mere
1. februar 2010Michael Pihl Wallin forlater ledelsenEJENDOMSSELSKABET D7 ApSMichael Pihl Wallin forlater ledelsen for EJENDOMSSELSKABET D7 ApS etter en periode på 2 år. Faisal Majeed Khiljee er styreleder.Se mere
12. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortDIA HOLDINGS ApSDIA HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. september 2007 til 31. desember 2008. Faisal Majeed Khiljee er medlem af ledelsen.Se mere
5. september 2007StiftelseDIA HOLDINGS ApSDIA HOLDINGS ApS stiftes i bransjen uoplyst. Faisal Majeed Khiljee er medlem af ledelsen.Se mere