4. juli 2011Fanny Elisabeth Aronsen forlater ledelsenFANNY ARONSEN A/SFanny Elisabeth Aronsen forlater ledelsen for FANNY ARONSEN A/S etter en periode på 7 år.Se mere
2. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortFANNY ARONSEN A/SFANNY ARONSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Fanny Elisabeth Aronsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortFANNY ARONSEN A/SFANNY ARONSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Fanny Elisabeth Aronsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortFANNY ARONSEN A/SFANNY ARONSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Fanny Elisabeth Aronsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortFANNY ARONSEN A/SFANNY ARONSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Fanny Elisabeth Aronsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortFANNY ARONSEN A/SFANNY ARONSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Fanny Elisabeth Aronsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortFANNY ARONSEN A/SFANNY ARONSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Fanny Elisabeth Aronsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortFANNY ARONSEN A/SFANNY ARONSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Fanny Elisabeth Aronsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2004Erstatning i styretFANNY ARONSEN A/S3 endringer i styret for FANNY ARONSEN A/S. Fanny Elisabeth Aronsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2004Fanny Elisabeth Aronsen blir med i ledelsenFANNY ARONSEN A/SFanny Elisabeth Aronsen erstatter Mette Rønn Bendix i ledelsen for FANNY ARONSEN A/S etter en periode på 2 år.Se mere