19. august 2013Ferdinand Nicolai Skov Fleischer forlater ledelsenREALTY HOLDING ApSFerdinand Nicolai Skov Fleischer forlater ledelsen for REALTY HOLDING ApS etter en periode på 9 år.Se mere
30. april 2013Ferdinand Nicolai Skov Fleischer forlater ledelsenDALUMVEJ 94 ApSFerdinand Nicolai Skov Fleischer forlater ledelsen for DALUMVEJ 94 ApS etter en periode på 3 år.Se mere
29. oktober 2012Ferdinand Nicolai Skov Fleischer forlater ledelsenMUNKEBJERGVEJ 70 ApSFerdinand Nicolai Skov Fleischer forlater ledelsen for MUNKEBJERGVEJ 70 ApS etter en periode på 6 år.Se mere
7. mai 2012Ferdinand Nicolai Skov Fleischer forlater ledelsenDRONNINGENSGADE 44 ApSFerdinand Nicolai Skov Fleischer forlater ledelsen for DRONNINGENSGADE 44 ApS etter en periode på 7 år.Se mere
2. mai 2012Ferdinand Nicolai Skov Fleischer forlater ledelsenEJENDOM A - 1205 ApSFerdinand Nicolai Skov Fleischer forlater ledelsen for EJENDOM A - 1205 ApS etter en periode på 6 år.Se mere
2. mai 2012Ferdinand Nicolai Skov Fleischer forlater ledelsenSKIBHUSVEJ 47 ApSFerdinand Nicolai Skov Fleischer forlater ledelsen for SKIBHUSVEJ 47 ApS etter en periode på 7 år.Se mere
2. mai 2012Ferdinand Nicolai Skov Fleischer forlater ledelsenEJENDOM B - 1205 ApSFerdinand Nicolai Skov Fleischer forlater ledelsen for EJENDOM B - 1205 ApS etter en periode på 6 år.Se mere
28. oktober 2010Ferdinand Nicolai Skov Fleischer forlater ledelsenDANSK BOLIGSERVICE ApSFerdinand Nicolai Skov Fleischer forlater ledelsen for DANSK BOLIGSERVICE ApS etter en periode på 5 år.Se mere
28. oktober 2010Ferdinand Nicolai Skov Fleischer forlater ledelsenEJENDOM C- 1205 ApSFerdinand Nicolai Skov Fleischer forlater ledelsen for EJENDOM C- 1205 ApS etter en periode på 5 år.Se mere
28. oktober 2010Ferdinand Nicolai Skov Fleischer forlater ledelsenEJENDOM D - 1205 ApSFerdinand Nicolai Skov Fleischer forlater ledelsen for EJENDOM D - 1205 ApS etter en periode på 5 år.Se mere
25. oktober 2010Ny status UNDER KONKURSEJENDOM A - 1205 ApSTidligere status: Normal. Ferdinand Nicolai Skov Fleischer er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2010Ny status UNDER KONKURSREALTY HOLDING ApSTidligere status: Normal. Ferdinand Nicolai Skov Fleischer er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2010Ny status UNDER KONKURSDALUMVEJ 94 ApSTidligere status: Normal. Ferdinand Nicolai Skov Fleischer er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2010Ny status UNDER KONKURSEJENDOM B - 1205 ApSTidligere status: Normal. Ferdinand Nicolai Skov Fleischer er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2010Ny status UNDER KONKURSSKIBHUSVEJ 47 ApSTidligere status: Normal. Ferdinand Nicolai Skov Fleischer er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2010Ny status UNDER KONKURSMUNKEBJERGVEJ 70 ApSTidligere status: Normal. Ferdinand Nicolai Skov Fleischer er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2010Ny status UNDER KONKURSDRONNINGENSGADE 44 ApSTidligere status: Normal. Ferdinand Nicolai Skov Fleischer er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2009Regnskap for 2008 offentligjortEJENDOM C- 1205 ApSEJENDOM C- 1205 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Ferdinand Nicolai Skov Fleischer er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2009Regnskap for 2008 offentligjortEJENDOM B - 1205 ApSEJENDOM B - 1205 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Ferdinand Nicolai Skov Fleischer er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2009Regnskap for 2008 offentligjortDALUMVEJ 94 ApSDALUMVEJ 94 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Ferdinand Nicolai Skov Fleischer er medlem af ledelsen.Se mere