20. juli 1998Ny status OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATIONFINANSIERINGSANPARTSSELSKABET AF 27. DECEMBER 1989Tidligere status: Under frivillig likvidation.
20. desember 1996Flere forlater styretFINANSIERINGSANPARTSSELSKABET AF 27. DECEMBER 19894 medlemmer forlater styret for FINANSIERINGSANPARTSSELSKABET AF 27. DECEMBER 1989.Benny Tommerup NielsenForlater etter en periode på 7 årCarsten MylerForlater etter en periode på 7 årErik Sode MortensenForlater etter en periode på 7 årPeter SørensenForlater etter en periode på 7 år
20. desember 1996Peter Sørensen forlater ledelsenFINANSIERINGSANPARTSSELSKABET AF 27. DECEMBER 1989Peter Sørensen forlater ledelsen for FINANSIERINGSANPARTSSELSKABET AF 27. DECEMBER 1989 etter en periode på 7 år.
20. desember 1996Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONFINANSIERINGSANPARTSSELSKABET AF 27. DECEMBER 1989Tidligere status: Normal.
20. april 1995Günter Ernst Karl Kumini forlater styretFINANSIERINGSANPARTSSELSKABET AF 27. DECEMBER 1989Günter Ernst Karl Kumini forlater styret for FINANSIERINGSANPARTSSELSKABET AF 27. DECEMBER 1989 etter en periode på 5 år.
27. desember 1989StiftelseFINANSIERINGSANPARTSSELSKABET AF 27. DECEMBER 1989FINANSIERINGSANPARTSSELSKABET AF 27. DECEMBER 1989 stiftes i 1989.AdresseGeminivej 22670 GrevePersonerPeter SørensenDirektør, styremedlemBenny Tommerup NielsenStyremedlemCarsten MylerStyremedlemErik Sode MortensenStyremedlemGünter Ernst Karl KuminiStyremedlem