24. august 2005Annette Justesen blir med i styretROLSTRUPBAKKENS INVENTAR A/SAnnette Justesen erstatter Finn Buchhave Justesen i styret for ROLSTRUPBAKKENS INVENTAR A/S etter en periode på 6 år.Se mere
15. september 2004Regnskap for 2004 offentligjortMORSØ SPECIALINVENTAR A/SMORSØ SPECIALINVENTAR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Finn Buchhave Justesen er medlem av styret.Se mere
9. september 2004Poul Michael Bjørnskov blir med i styretMORSØ SPECIALINVENTAR A/SPoul Michael Bjørnskov blir med i styret for MORSØ SPECIALINVENTAR A/S. Finn Buchhave Justesen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. september 2003Regnskap for 2003 offentligjortMORSØ SPECIALINVENTAR A/SMORSØ SPECIALINVENTAR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2002 til 30. april. Finn Buchhave Justesen er medlem av styret.Se mere
4. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortMORSØ SPECIALINVENTAR A/SMORSØ SPECIALINVENTAR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 30. april. Finn Buchhave Justesen er medlem av styret.Se mere
10. juli 2001Regnskap for 2001 offentligjortMORSØ SPECIALINVENTAR A/SMORSØ SPECIALINVENTAR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Finn Buchhave Justesen er medlem av styret.Se mere
28. juni 2001Per Sørensen forlater styretMORSØ SPECIALINVENTAR A/SPer Sørensen forlater styret for MORSØ SPECIALINVENTAR A/S etter en periode på 2 år. Finn Buchhave Justesen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. september 2000Regnskap for 2000 offentligjortMORSØ SPECIALINVENTAR A/SMORSØ SPECIALINVENTAR A/S offentliggjør regnskap for perioden 18. november 1999 til 30. april. Finn Buchhave Justesen er medlem av styret.Se mere
5. januar 2000Ny bransje: Fremstilling af andre møbler til boligerMORSØ SPECIALINVENTAR A/STidligere bransje: Uoplyst. Finn Buchhave Justesen er medlem av styret.Se mere
13. desember 1999Finn Buchhave Justesen blir med i styretMORSØ SPECIALINVENTAR A/SFinn Buchhave Justesen blir med i styret for MORSØ SPECIALINVENTAR A/S.Se mere
18. november 1999Palle Sjørring Lindum blir med i styretM.T.S. HOLDING ApSPalle Sjørring Lindum erstatter Finn Buchhave Justesen i styret for M.T.S. HOLDING ApS etter en periode på 12 år.Se mere
8. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortMORSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNINGApSMORSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNINGApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Finn Buchhave Justesen er medlem av styret.Se mere
31. august 1998Regnskap for 1998 offentligjortMORSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNINGApSMORSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNINGApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Finn Buchhave Justesen er medlem av styret.Se mere
11. august 1997Regnskap for 1997 offentligjortMORSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNINGApSMORSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNINGApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Finn Buchhave Justesen er medlem av styret.Se mere
24. desember 1996Nytt navn: MORSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNINGApSMORSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/SMORSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S skifter navn til MORSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNINGApS. Finn Buchhave Justesen er medlem av styret.Se mere
8. november 1996Regnskap for 1996 offentligjortMORSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/SMORSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Finn Buchhave Justesen er medlem av styret.Se mere
30. desember 1992Endring i eierkretsenMORSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/SKurt Justesen registrert som reell eier av MORSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S. Finn Buchhave Justesen er medlem av styret.Se mere
25. oktober 1991Finn Buchhave Justesen forlater ledelsenMORSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/SFinn Buchhave Justesen forlater ledelsen for MORSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S etter en periode på 4 år.Se mere
25. juni 1987StiftelseMORSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/SMORSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Finn Buchhave Justesen er medlem af ledelsen.Se mere