17. september 2003Finn Byrum forlater styretJESS OG PREBEN BYRUM A/SFinn Byrum forlater styret for JESS OG PREBEN BYRUM A/S etter en periode på 5 år.Se mere
8. september 2003Regnskap for 2003 offentligjortJESS OG PREBEN BYRUM A/SJESS OG PREBEN BYRUM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Finn Byrum er medlem av styret.Se mere
30. desember 2002Endring i eierkretsenJESS OG PREBEN BYRUM A/S2 nye personer registrert som reelle eier av JESS OG PREBEN BYRUM A/S. Finn Byrum er medlem av styret.Se mere
25. september 2002Regnskap for 2002 offentligjortJESS OG PREBEN BYRUM A/SJESS OG PREBEN BYRUM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Finn Byrum er medlem av styret.Se mere
24. juni 2002AdresseendringJESS OG PREBEN BYRUM A/SJESS OG PREBEN BYRUM A/S flytter til ny adresse i Skive. Finn Byrum er medlem av styret.Se mere
10. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortJESS OG PREBEN BYRUM A/SJESS OG PREBEN BYRUM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Finn Byrum er medlem av styret.Se mere
12. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortJESS OG PREBEN BYRUM A/SJESS OG PREBEN BYRUM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000. Finn Byrum er medlem av styret.Se mere
1. desember 2000Ny bransje: Finansieringsvirksomhed i øvrigtJESS OG PREBEN BYRUM A/STidligere bransje: Uoplyst. Finn Byrum er medlem av styret.Se mere
8. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortJESS OG PREBEN BYRUM A/SJESS OG PREBEN BYRUM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Finn Byrum er medlem av styret.Se mere
5. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortJESS OG PREBEN BYRUM A/SJESS OG PREBEN BYRUM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Finn Byrum er medlem av styret.Se mere
20. mai 1998Finn Byrum blir med i styretJESS OG PREBEN BYRUM A/SFinn Byrum blir med i styret for JESS OG PREBEN BYRUM A/S.Se mere