24. mai 2022Endring i eierkretsenVINDORF ApSFinn Germov Jægersdorf er ikke lenger registrert som reell eier av VINDORF ApS.Se mere
3. mai 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGVINDORF ApSTidligere status: Normal. Finn Germov Jægersdorf eier 33,3% av virksomheten.Se mere
3. april 2022Finn Germov Jægersdorf forlater ledelsenVINDORF ApSFinn Germov Jægersdorf forlater ledelsen for VINDORF ApS etter en periode på 14 år.Se mere
29. november 2021Underskudd på DKK 15.730 VINDORF ApSVINDORF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Finn Germov Jægersdorf er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2020Underskudd på DKK 34.654 VINDORF ApSVINDORF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Finn Germov Jægersdorf er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2019Underskudd på DKK 52.327 VINDORF ApSVINDORF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Finn Germov Jægersdorf er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2018Underskudd på DKK 21.754 VINDORF ApSVINDORF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Finn Germov Jægersdorf er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2017Underskudd på DKK 40.842 VINDORF ApSVINDORF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Finn Germov Jægersdorf er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2016Underskudd på DKK 43.338 VINDORF ApSVINDORF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Finn Germov Jægersdorf er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2015Underskudd på DKK 28.370 VINDORF ApSVINDORF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Finn Germov Jægersdorf er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2014Underskudd på DKK 11.792 VINDORF ApSVINDORF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Finn Germov Jægersdorf er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2013Overskudd på DKK 2.535 VINDORF ApSVINDORF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Finn Germov Jægersdorf er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2012Overskudd på DKK 22.335 VINDORF ApSVINDORF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Finn Germov Jægersdorf er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2012Finn Germov Jægersdorf forlater ledelsenVINDORF HOLDING ApSFinn Germov Jægersdorf forlater ledelsen for VINDORF HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
13. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortVINDORF ApSVINDORF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Finn Germov Jægersdorf er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2011Endring i eierkretsenVINDORF ApSFinn Germov Jægersdorf registrert som reell eier av VINDORF ApS.Se mere
9. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortVINDORF ApSVINDORF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Finn Germov Jægersdorf er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortVINDORF HOLDING ApSVINDORF HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Finn Germov Jægersdorf er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 2009Regnskap for 2009 offentligjortVINDORF HOLDING ApSVINDORF HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. mars 2008 til 30. juni. Finn Germov Jægersdorf er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 2009Regnskap for 2009 offentligjortVINDORF ApSVINDORF ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. mars 2008 til 30. juni. Finn Germov Jægersdorf er medlem af ledelsen.Se mere