10. november 2010Finn Helge Christensen forlater styretDANBOLIG NYKØBING F. A/SFinn Helge Christensen forlater styret for DANBOLIG NYKØBING F. A/S etter en periode på 5 år.Se mere
10. november 2010Dennis Wagner Frederiksen blir med i ledelsenDENNIS FREDERIKSEN ApSDennis Wagner Frederiksen erstatter Finn Helge Christensen i ledelsen for DENNIS FREDERIKSEN ApS etter en periode på 5 år.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortDANBOLIG NYKØBING F. A/SDANBOLIG NYKØBING F. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Finn Helge Christensen er medlem av styret.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortFINN HELGE HOLDING ApSFINN HELGE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Finn Helge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. september 2009AdresseendringDANBOLIG NYKØBING F. A/SDANBOLIG NYKØBING F. A/S flytter til ny adresse i Nykøbing F. Finn Helge Christensen er medlem av styret.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortDANBOLIG NYKØBING F. A/SDANBOLIG NYKØBING F. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Finn Helge Christensen er medlem av styret.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortFINN HELGE HOLDING ApSFINN HELGE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Finn Helge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. august 2008Erstatning i styretDANBOLIG NYKØBING F. A/S6 endringer i styret for DANBOLIG NYKØBING F. A/S. Finn Helge Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
20. august 2008Dennis Wagner Frederiksen blir med i ledelsenDANBOLIG NYKØBING F. A/SDennis Wagner Frederiksen erstatter Ole Hoffmann i ledelsen for DANBOLIG NYKØBING F. A/S etter en periode på 3 år. Finn Helge Christensen er medlem av styret.Se mere
3. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortFINN HELGE HOLDING ApSFINN HELGE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Finn Helge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortDANBOLIG NYKØBING F. A/SDANBOLIG NYKØBING F. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Finn Helge Christensen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Ejendomsmæglere mv.DANBOLIG NYKØBING F. A/STidligere bransje: Ejendomsmæglere. Finn Helge Christensen er medlem av styret.Se mere
16. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortFINN HELGE HOLDING ApSFINN HELGE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 31. desember 2006. Finn Helge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortDANBOLIG NYKØBING F. A/SDANBOLIG NYKØBING F. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2005 til 31. desember 2006. Finn Helge Christensen er medlem av styret.Se mere
16. september 2005AdresseendringDANBOLIG NYKØBING F. A/SDANBOLIG NYKØBING F. A/S flytter til ny adresse i Nykøbing F. Finn Helge Christensen er medlem av styret.Se mere
1. september 2005StiftelseDANBOLIG NYKØBING F. A/SDANBOLIG NYKØBING F. A/S stiftes i bransjen ejendomsmæglere. Finn Helge Christensen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2005StiftelseFINN HELGE HOLDING ApSFINN HELGE HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Finn Helge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere