9. februarOverskudd på DKK 786.449 FORTUNA SHIPPING ApSFORTUNA SHIPPING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Finn Hole Moritzen er medlem af ledelsen.Se mere
9. februarOverskudd på DKK 1,4 mio.FINN MORITZEN HOLDING ApSFINN MORITZEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Finn Hole Moritzen er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2023Overskudd på DKK 854.172 FORTUNA SHIPPING ApSFORTUNA SHIPPING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Finn Hole Moritzen er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2023Underskudd på DKK 336.212 FINN MORITZEN HOLDING ApSFINN MORITZEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Finn Hole Moritzen er medlem af ledelsen.Se mere
7. januar 2022Overskudd på DKK 327.531 FORTUNA SHIPPING ApSFORTUNA SHIPPING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Finn Hole Moritzen er medlem af ledelsen.Se mere
7. januar 2022Overskudd på DKK 1,3 mio.FINN MORITZEN HOLDING ApSFINN MORITZEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Finn Hole Moritzen er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2021Overskudd på DKK 1,2 mio.FINN MORITZEN HOLDING ApSFINN MORITZEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Finn Hole Moritzen er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2021Overskudd på DKK 377.696 FORTUNA SHIPPING ApSFORTUNA SHIPPING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Finn Hole Moritzen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2020Overskudd på DKK 951.006 FINN MORITZEN HOLDING ApSFINN MORITZEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Finn Hole Moritzen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2020Overskudd på DKK 589.538 FORTUNA SHIPPING ApSFORTUNA SHIPPING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Finn Hole Moritzen er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2019Overskudd på DKK 1,1 mio.FORTUNA SHIPPING ApSFORTUNA SHIPPING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Finn Hole Moritzen er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2019Overskudd på DKK 1,0 mio.FINN MORITZEN HOLDING ApSFINN MORITZEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Finn Hole Moritzen er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2018AdresseendringFORTUNA SHIPPING ApSFORTUNA SHIPPING ApS flytter til ny adresse i Svendborg. Finn Hole Moritzen er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 2018Overskudd på DKK 1,5 mio.FINN MORITZEN HOLDING ApSFINN MORITZEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Finn Hole Moritzen er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 2018Overskudd på DKK 1,5 mio.FORTUNA SHIPPING ApSFORTUNA SHIPPING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Finn Hole Moritzen er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2017 · Fyens.dk VIPErhvervslivet i forbifarten - med lutter sorte tal og en fisk med udstående øjneFortuna Shipping er ejet af Finn Hole Moritzen og gør det i alle former for shippingvirksomhed, kan man udlede af beretningen. Les artikkel
9. januar 2017Overskudd på DKK 714.915 FORTUNA SHIPPING ApSFORTUNA SHIPPING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Finn Hole Moritzen er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 2017Overskudd på DKK 759.869 FINN MORITZEN HOLDING ApSFINN MORITZEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Finn Hole Moritzen er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 2016Overskudd på DKK 829.604 FINN MORITZEN HOLDING ApSFINN MORITZEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Finn Hole Moritzen er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 2016Overskudd på DKK 825.708 FORTUNA SHIPPING ApSFORTUNA SHIPPING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Finn Hole Moritzen er medlem af ledelsen.Se mere