26. september 2002Finn Iversen Clausen forlater styretAKTIESELSKABET AF 16. MARTS 2000Finn Iversen Clausen forlater styret for AKTIESELSKABET AF 16. MARTS 2000 etter en periode på 6 år.Se mere
29. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortAKTIESELSKABET AF 16. MARTS 2000AKTIESELSKABET AF 16. MARTS 2000 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Finn Iversen Clausen er medlem av styret.Se mere
9. april 2002Holger Madsen blir med i styretAKTIESELSKABET AF 16. MARTS 2000Holger Madsen erstatter Henry Thomsen i styret for AKTIESELSKABET AF 16. MARTS 2000 etter en periode på 2 år. Finn Iversen Clausen er fortsatt styremedlem.Se mere
10. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortAKTIESELSKABET AF 16. MARTS 2000AKTIESELSKABET AF 16. MARTS 2000 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Finn Iversen Clausen er medlem av styret.Se mere
4. september 2000AdresseendringAKTIESELSKABET AF 16. MARTS 2000AKTIESELSKABET AF 16. MARTS 2000 flytter til ny adresse i Sønderborg. Finn Iversen Clausen er medlem av styret.Se mere
28. august 2000Henry Thomsen blir med i styretAKTIESELSKABET AF 16. MARTS 2000Henry Thomsen blir med i styret for AKTIESELSKABET AF 16. MARTS 2000. Finn Iversen Clausen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 2000Bjarne Martin Ohrt forlater styretAKTIESELSKABET AF 16. MARTS 2000Bjarne Martin Ohrt forlater styret for AKTIESELSKABET AF 16. MARTS 2000 etter en periode på 4 år. Finn Iversen Clausen er fortsatt styremedlem.Se mere
8. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortAKTIESELSKABET AF 16. MARTS 2000AKTIESELSKABET AF 16. MARTS 2000 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Finn Iversen Clausen er medlem av styret.Se mere
18. februar 2000Nytt navn: AKTIESELSKABET AF 16. MARTS 2000MØLLER & CO. FINANS A/SMØLLER & CO. FINANS A/S skifter navn til AKTIESELSKABET AF 16. MARTS 2000. Finn Iversen Clausen er medlem av styret.Se mere
22. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortMØLLER & CO. FINANS A/SMØLLER & CO. FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Finn Iversen Clausen er medlem av styret.Se mere
14. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortMØLLER & CO. FINANS A/SMØLLER & CO. FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Finn Iversen Clausen er medlem av styret.Se mere
25. mars 1997Regnskap for 1996 offentligjortMØLLER & CO. FINANS A/SMØLLER & CO. FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1996 til 31. desember 1996. Finn Iversen Clausen er medlem av styret.Se mere
21. juni 1996Nytt navn: MØLLER & CO. FINANS A/SSLP NR. 11.078 A/SSLP NR. 11.078 A/S skifter navn til MØLLER & CO. FINANS A/S. Finn Iversen Clausen er medlem av styret.Se mere
20. juni 1996Flere forlater styretSLP NR. 11.078 A/S3 medlemmer forlater styret for SLP NR. 11.078 A/S. Finn Iversen Clausen er fortsatt styremedlem.Se mere
20. juni 1996Preben Bang Henriksen forlater ledelsenSLP NR. 11.078 A/SPreben Bang Henriksen forlater ledelsen for SLP NR. 11.078 A/S etter en periode på 3 måneder. Finn Iversen Clausen er medlem av styret.Se mere
1. april 1996StiftelseSLP NR. 11.078 A/SSLP NR. 11.078 A/S stiftes i bransjen finansieringsvirksomhed i øvrigt. Finn Iversen Clausen er medlem av styret.Se mere