5. februar 2013Finn Otto Classen forlater styretLØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/SFinn Otto Classen forlater styret for LØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/S etter en periode på 6 år.Se mere
5. februar 2013Finn Otto Classen forlater ledelsenLØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/SFinn Otto Classen forlater ledelsen for LØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/S etter en periode på 3 år.Se mere
25. september 2012Underskudd på DKK 678.331 LØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/SLØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Finn Otto Classen er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortLØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/SLØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Finn Otto Classen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2011Finn Otto Classen forlater styretDEN JYSKE SPAREKASSEFinn Otto Classen forlater styret for DEN JYSKE SPAREKASSE etter en periode på 2 år.Se mere
28. september 2010Erstatning i styretLØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/S5 endringer i styret for LØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/S. Finn Otto Classen er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortLØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/SLØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Finn Otto Classen er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortDEN JYSKE SPAREKASSEDEN JYSKE SPAREKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Finn Otto Classen er medlem av styret.Se mere
23. mars 2010Flere forlater styretDEN JYSKE SPAREKASSE2 medlemmer forlater styret for DEN JYSKE SPAREKASSE. Finn Otto Classen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. oktober 2009Regnskap for 2009 offentligjortLØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/SLØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Finn Otto Classen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2009Erstatning i styretLØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/S5 endringer i styret for LØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/S. Finn Otto Classen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2009Finn Otto Classen blir med i ledelsenLØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/SFinn Otto Classen erstatter Carsten Tygesen i ledelsen for LØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/S etter en periode på 4 år.Se mere
20. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortDEN JYSKE SPAREKASSEDEN JYSKE SPAREKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Finn Otto Classen er medlem av styret.Se mere
12. mars 2009Finn Otto Classen forlater styretSPAREKASSEN LØGUMKLOSTERFinn Otto Classen forlater styret for SPAREKASSEN LØGUMKLOSTER etter en periode på 23 år.Se mere
19. februar 2009Finn Otto Classen blir med i styretDEN JYSKE SPAREKASSEFinn Otto Classen blir med i styret for DEN JYSKE SPAREKASSE.Se mere
21. januar 2009Ny selskapsform Øvrige virksomhedsformerSPAREKASSEN LØGUMKLOSTERSPAREKASSEN LØGUMKLOSTER skifter selskapsform. Finn Otto Classen er styreleder.Se mere
31. oktober 2008AdresseendringLØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/SLØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/S flytter til ny adresse i Løgumkloster. Finn Otto Classen er medlem av styret.Se mere
22. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortLØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/SLØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Finn Otto Classen er medlem av styret.Se mere
11. juli 2008Regnskap for 2001 offentligjortSPAREKASSEN LØGUMKLOSTERSPAREKASSEN LØGUMKLOSTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Finn Otto Classen er styreleder.Se mere
31. mars 2008Hans Hinrich Matzen forlater styretSPAREKASSEN LØGUMKLOSTERHans Hinrich Matzen forlater styret for SPAREKASSEN LØGUMKLOSTER etter en periode på 187 år. Finn Otto Classen er fortsatt styreleder.Se mere