31. oktober 2023Muhammad Sajid blir med i ledelsenLFP service ApSMuhammad Sajid erstatter Finn Pape Larsen i ledelsen for LFP service ApS etter en periode på 8 år.Se mere
30. oktober 2023Underskudd på DKK 117.322 LFP service ApSLFP service ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Finn Pape Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2022Underskudd på DKK 7.657 LFP service ApSLFP service ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Finn Pape Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2021Overskudd på DKK 141.864 LFP service ApSLFP service ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Finn Pape Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2020Overskudd på DKK 29.499 LFP service ApSLFP service ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Finn Pape Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2019Overskudd på DKK 27.242 LFP service ApSLFP service ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Finn Pape Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2018Overskudd på DKK 11.626 LFP service ApSLFP service ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Finn Pape Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2017Overskudd på DKK 2.758 LFP service ApSLFP service ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. januar 2016 til 30. juni. Finn Pape Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2016Endring i eierkretsenLFP service ApSSabine Butt registrert som reell eier av LFP service ApS. Finn Pape Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2016AdresseendringLFP service ApSLFP service ApS flytter fra Hvidovre til Albertslund. Finn Pape Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2016Ny bransje: Reparation af computere og ydre enhederLFP service ApSTidligere bransje: Uoplyst. Finn Pape Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. januar 2016StiftelseLFP service ApSLFP service ApS stiftes i bransjen uoplyst. Finn Pape Larsen er medlem af ledelsen.Se mere