16. november 2004Finn Zørn forlater styretApS SMBK NR. 928Finn Zørn forlater styret for ApS SMBK NR. 928 etter en periode på 22 år.Se mere
7. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortApS SMBK NR. 928ApS SMBK NR. 928 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Finn Zørn er medlem av styret.Se mere
9. juli 2003Regnskap for 2003 offentligjortApS SMBK NR. 928ApS SMBK NR. 928 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2002 til 30. april. Finn Zørn er medlem av styret.Se mere
4. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortApS SMBK NR. 928ApS SMBK NR. 928 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 30. april. Finn Zørn er medlem av styret.Se mere
11. juli 2001Regnskap for 2001 offentligjortApS SMBK NR. 928ApS SMBK NR. 928 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Finn Zørn er medlem av styret.Se mere
11. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortApS SMBK NR. 928ApS SMBK NR. 928 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Finn Zørn er medlem av styret.Se mere
13. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortApS SMBK NR. 928ApS SMBK NR. 928 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Finn Zørn er medlem av styret.Se mere
12. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortApS SMBK NR. 928ApS SMBK NR. 928 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Finn Zørn er medlem av styret.Se mere
3. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortApS SMBK NR. 928ApS SMBK NR. 928 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Finn Zørn er medlem av styret.Se mere
31. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortApS SMBK NR. 928ApS SMBK NR. 928 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Finn Zørn er medlem av styret.Se mere
14. september 1993Axel Volmer Jensen forlater styretApS SMBK NR. 928Axel Volmer Jensen forlater styret for ApS SMBK NR. 928 etter en periode på 11 år. Finn Zørn er fortsatt styremedlem.Se mere
12. juli 1993Axel Volmer Jensen forlater ledelsenApS SMBK NR. 928Axel Volmer Jensen forlater ledelsen for ApS SMBK NR. 928 etter en periode på 11 år. Finn Zørn er medlem av styret.Se mere
22. mai 1989Finn Zørn forlater styretApS BIRKEHAVEN AF 1. JULI 1987Finn Zørn forlater styret for ApS BIRKEHAVEN AF 1. JULI 1987 etter en periode på 3 år.Se mere
22. mai 1989Finn Zørn forlater ledelsenApS BIRKEHAVEN AF 1. JULI 1987Finn Zørn forlater ledelsen for ApS BIRKEHAVEN AF 1. JULI 1987 etter en periode på 3 år.Se mere
15. februar 1989Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGApS BIRKEHAVEN AF 1. JULI 1987Tidligere status: Normal. Finn Zørn er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 1987Nytt navn: ApS BIRKEHAVEN AF 1. JULI 1987HOTEL SLOTSPARKEN ApSHOTEL SLOTSPARKEN ApS skifter navn til ApS BIRKEHAVEN AF 1. JULI 1987. Finn Zørn er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 1987Peer Ahlman Jensen forlater styretHOTEL SLOTSPARKEN ApSPeer Ahlman Jensen forlater styret for HOTEL SLOTSPARKEN ApS etter en periode på 2 år. Finn Zørn er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 1987Peer Ahlman Jensen forlater ledelsenHOTEL SLOTSPARKEN ApSPeer Ahlman Jensen forlater ledelsen for HOTEL SLOTSPARKEN ApS etter en periode på 2 år. Finn Zørn er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 1987Nytt navn: HOTEL SLOTSPARKEN ApSApS SPKR 4 NR.1172ApS SPKR 4 NR.1172 skifter navn til HOTEL SLOTSPARKEN ApS. Finn Zørn er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 1986StiftelseApS SPKR 4 NR.1172ApS SPKR 4 NR.1172 stiftes i bransjen anden forretningsservice i.a.n. Finn Zørn er medlem af ledelsen.Se mere