WINDUM, HILLERØD MØBELTRANSPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Flemming Dirch de Krak er medlem av styret.
WINDUM, HILLERØD MØBELTRANSPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Flemming Dirch de Krak er medlem av styret.
WINDUM HILLERØD FLYTTEFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Flemming Dirch de Krak er medlem av styret.
Hans Christian Reinholdt erstatter Poul Gemzøe-Enemark i styret for WINDUM HILLERØD FLYTTEFORRETNING A/S etter en periode på 3 år. Flemming Dirch de Krak er fortsatt styremedlem.
WINDUM HILLERØD FLYTTEFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Flemming Dirch de Krak er medlem av styret.
WINDUM HILLERØD FLYTTEFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Flemming Dirch de Krak er medlem av styret.