30. juniOverskudd på DKK 24.939 TUR-BUS DANMARK ApSTUR-BUS DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Flemming Engedal eier 20% av virksomheten.Se mere
26. februarHanne Birkild Petersen slutter som adm. direktørTUR-BUS DANMARK ApSHanne Birkild Petersen slutter som adm. direktør i TUR-BUS DANMARK ApS. Flemming Engedal eier 20% av virksomheten.Se mere
26. februarPaul Sehstedt blir med i ledelsenTUR-BUS DANMARK ApSPaul Sehstedt blir med i ledelsen for TUR-BUS DANMARK ApS. Flemming Engedal eier 20% av virksomheten.Se mere
26. februarEndring i eierkretsenTUR-BUS DANMARK ApSFlemming Engedal registrert som reell eier av TUR-BUS DANMARK ApS.Se mere
26. februarAdresseendringTUR-BUS DANMARK ApSTUR-BUS DANMARK ApS flytter fra Tinglev til Aabenraa. Flemming Engedal eier 20% av virksomheten.Se mere
26. februarNy bransje: Turistkørsel og anden landpassagertransportTUR-BUS DANMARK ApSTidligere bransje: Andre post- og kurertjenester. Flemming Engedal eier 20% av virksomheten.Se mere
26. februarNytt navn: TUR-BUS DANMARK ApSPet'sen Tinglé ApSPet'sen Tinglé ApS skifter navn til TUR-BUS DANMARK ApS. Flemming Engedal eier 20% av virksomheten.Se mere
13. desember 2015 · Ugeavisen.dkKP Elektro er lukket efter sløj sommerDEL Af Mette Thomsen met@jv.dk13. december 2015 kl. 08:00 Flemming Engedal, der ved årsskiftet overtog KP Elektro, er erklæret konkurs. 1. januar 2015 købte Flemming Engedal KP Elektro i Rødekro af Karl Petersen. Les artikkel
12. desember 2015 · Jydske VestkystenNy ejer af KP Elektro har givet opFlemming Engedal havde to ansat på værkstedet og en enkelt i butikken.Les artikkel
10. desember 2015Flemming Engedal forlater ledelsenENGEDAL HOLDING ApSFlemming Engedal forlater ledelsen for ENGEDAL HOLDING ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
9. desember 2015Flemming Engedal forlater ledelsenKP ELEKTRO ApSFlemming Engedal forlater ledelsen for KP ELEKTRO ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
1. juni 2015Underskudd på DKK 138.345 KP ELEKTRO ApSKP ELEKTRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Flemming Engedal er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2015Flemming Engedal blir med i ledelsenKP ELEKTRO ApSFlemming Engedal erstatter Karl Friis Petersen i ledelsen for KP ELEKTRO ApS etter en periode på 11 år.Se mere
17. desember 2014StiftelseENGEDAL HOLDING ApSENGEDAL HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Flemming Engedal er medlem af ledelsen.Se mere