KOMPLEMENTARSELSKABET AF 1. APRIL 2007 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Flemming Gravesen er medlem av styret.
HIMMERLANDSFONDEN (STØTTEFOND FOR HJEMMEVÆRNET I HIMMERLAND M.V.)
HIMMERLANDSFONDEN (STØTTEFOND FOR HJEMMEVÆRNET I HIMMERLAND M.V.) offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Flemming Gravesen er medlem av styret.
Ejendomsselskabet af 7. januar 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Flemming Gravesen eier 50% av virksomheten.
HIMMERLANDSFONDEN (STØTTEFOND FOR HJEMMEVÆRNET I HIMMERLAND M.V.)
Marianne Kanstrup Jensen forlater ledelsen for HIMMERLANDSFONDEN (STØTTEFOND FOR HJEMMEVÆRNET I HIMMERLAND M.V.) etter en periode på 7 år. Flemming Gravesen er medlem av styret.
KOMPLEMENTARSELSKABET AF 1. APRIL 2007 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Flemming Gravesen er medlem av styret.
HIMMERLANDSFONDEN (STØTTEFOND FOR HJEMMEVÆRNET I HIMMERLAND M.V.)
HIMMERLANDSFONDEN (STØTTEFOND FOR HJEMMEVÆRNET I HIMMERLAND M.V.) offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Flemming Gravesen er medlem av styret.
Ejendomsselskabet af 7. januar 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Flemming Gravesen eier 50% av virksomheten.