ARCTIC DRILLING CONTRACTORS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Flemming Højgaard Jørgensen er medlem af ledelsen.
Jarl Ellingsen erstatter Harvey L Black jr i styret for PHILLIPS PETROLEUM GREENLAND A/S etter en periode på 12 måneder. Flemming Højgaard Jørgensen er medlem af ledelsen.
Jarl Ellingsen erstatter Harvey L Black jr i styret for ARCTIC DRILLING CONTRACTORS A/S etter en periode på 12 måneder. Flemming Højgaard Jørgensen er medlem af ledelsen.
PHILLIPS PETROLEUM SISIMIUT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Flemming Højgaard Jørgensen er medlem af ledelsen.
PHILLIPS PETROLEUM SISIMIUT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Flemming Højgaard Jørgensen er medlem af ledelsen.
PHILLIPS PETROLEUM SISIMIUT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Flemming Højgaard Jørgensen er medlem af ledelsen.