17. aprilOverskudd på DKK 1,4 mio.F & S INVEST ApSF & S INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Flemming Johannes Møller er medlem af ledelsen.Se mere
13. marsEndring i eierkretsenM C O. ODENSE A/SHelge Blicher Møller reduserer sitt reelle eierskap av M C O. ODENSE A/S. Flemming Johannes Møller er medlem av styret.Se mere
9. januarOverskudd på DKK 1,8 mio.M C O. ODENSE A/SM C O. ODENSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Flemming Johannes Møller er medlem av styret.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 1,9 mio.F & S INVEST ApSF & S INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Flemming Johannes Møller er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2023AdresseendringF & S INVEST ApSF & S INVEST ApS flytter til ny adresse i Rødby. Flemming Johannes Møller er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2023Underskudd på DKK 699.403 M C O. ODENSE A/SM C O. ODENSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Flemming Johannes Møller er medlem av styret.Se mere
15. juni 2022Overskudd på DKK 427.463 F & S INVEST ApSF & S INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Flemming Johannes Møller er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2022Overskudd på DKK 1,7 mio.M C O. ODENSE A/SM C O. ODENSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Flemming Johannes Møller er medlem av styret.Se mere
12. mai 2021Overskudd på DKK 1,9 mio.F & S INVEST ApSF & S INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Flemming Johannes Møller er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2021Overskudd på DKK 442.793 M C O. ODENSE A/SM C O. ODENSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Flemming Johannes Møller er medlem av styret.Se mere
13. februar 2021Jørgen Øjvind Michael Dudzinski Møller forlater styretM C O. ODENSE A/SJørgen Øjvind Michael Dudzinski Møller forlater styret for M C O. ODENSE A/S etter en periode på 14 år. Flemming Johannes Møller er fortsatt styremedlem.Se mere
13. februar 2021Ny bransje: InvesteringsselskaberM C O. ODENSE A/STidligere bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Flemming Johannes Møller er medlem av styret.Se mere
29. mai 2020Overskudd på DKK 991.937 F & S INVEST ApSF & S INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Flemming Johannes Møller er medlem af ledelsen.Se mere
14. januar 2020Underskudd på DKK 687.751 M C O. ODENSE A/SM C O. ODENSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Flemming Johannes Møller er medlem av styret.Se mere
12. april 2019Overskudd på DKK 151.272 F & S INVEST ApSF & S INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Flemming Johannes Møller er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2019Underskudd på DKK 781.713 M C O. ODENSE A/SM C O. ODENSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Flemming Johannes Møller er medlem av styret.Se mere
27. desember 2018Christian Blicher Møller Lindenskov blir med i styretM C O. ODENSE A/SChristian Blicher Møller Lindenskov blir med i styret for M C O. ODENSE A/S. Flemming Johannes Møller er fortsatt styremedlem.Se mere
27. desember 2018Michael Blicher Sørensen blir med i ledelsenM C O. ODENSE A/SMichael Blicher Sørensen erstatter Helge Blicher Møller i ledelsen for M C O. ODENSE A/S etter en periode på 71 år. Flemming Johannes Møller er medlem av styret.Se mere
28. mai 2018Overskudd på DKK 1,0 mio.F & S INVEST ApSF & S INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Flemming Johannes Møller er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2018Overskudd på DKK 522.741 M C O. ODENSE A/SM C O. ODENSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Flemming Johannes Møller er medlem av styret.Se mere