Juul Sandberg Andersen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Flemming Juul Sandberg Andersen er medlem af ledelsen.
Michael Klahsen erstatter Alexander Lønborg Andresen i styret for Obtain Sourcing ApS etter en periode på 3 år. Flemming Juul Sandberg Andersen er fortsatt styreleder.
Juul Sandberg Andersen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Flemming Juul Sandberg Andersen er medlem af ledelsen.