22. desember 2023Underskudd på DKK 698.029 B93 KONTRAKT FODBOLD ApSB93 KONTRAKT FODBOLD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Flemming Lauenborg er medlem av styret.Se mere
1. juli 2023Christian Louring Engell blir med i ledelsenB93 KONTRAKT FODBOLD ApSChristian Louring Engell blir med i ledelsen for B93 KONTRAKT FODBOLD ApS. Flemming Lauenborg er medlem av styret.Se mere
2. januar 2023Underskudd på DKK 2,0 mio.B93 KONTRAKT FODBOLD ApSB93 KONTRAKT FODBOLD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022. Flemming Lauenborg er medlem av styret.Se mere
14. desember 2022Ole Michael Ringheim forlater styretB93 KONTRAKT FODBOLD ApSOle Michael Ringheim forlater styret for B93 KONTRAKT FODBOLD ApS etter en periode på 7 år. Flemming Lauenborg er fortsatt styremedlem.Se mere
2. desember 2022Endring i eierkretsenB93 KONTRAKT FODBOLD ApSSharon Jensen reduserer sitt reelle eierskap av B93 KONTRAKT FODBOLD ApS. Flemming Lauenborg er medlem av styret.Se mere
23. juni 2022Underskudd på DKK 1,7 mio.B93 KONTRAKT FODBOLD ApSB93 KONTRAKT FODBOLD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Flemming Lauenborg er medlem av styret.Se mere
31. mai 2022Alexander Burden-Hansen blir med i styretB93 KONTRAKT FODBOLD ApSAlexander Burden-Hansen blir med i styret for B93 KONTRAKT FODBOLD ApS. Flemming Lauenborg er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2022Martin Møller Jensen blir med i ledelsenB93 KONTRAKT FODBOLD ApSMartin Møller Jensen blir med i ledelsen for B93 KONTRAKT FODBOLD ApS. Flemming Lauenborg er medlem av styret.Se mere
31. mai 2022Patrick Hyldgård Kristensen blir adm. direktørB93 KONTRAKT FODBOLD ApSPatrick Hyldgård Kristensen erstatter Finn Schandel Christensen som adm. direktør i B93 KONTRAKT FODBOLD ApS. Flemming Lauenborg er medlem av styret.Se mere
12. september 2021Endring i eierkretsenB93 KONTRAKT FODBOLD ApSSharon Jensen reduserer sitt reelle eierskap av B93 KONTRAKT FODBOLD ApS. Flemming Lauenborg er medlem av styret.Se mere
12. juli 2021Underskudd på DKK 657.591 B93 KONTRAKT FODBOLD ApSB93 KONTRAKT FODBOLD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Flemming Lauenborg er medlem av styret.Se mere
25. mai 2021Nye navn i styretB93 KONTRAKT FODBOLD ApS2 nye medlemmer blir med i styret for B93 KONTRAKT FODBOLD ApS. Flemming Lauenborg er fortsatt styremedlem.Se mere
25. mai 2021Endring i eierkretsenB93 KONTRAKT FODBOLD ApSSharon Jensen reduserer sitt reelle eierskap av B93 KONTRAKT FODBOLD ApS. Flemming Lauenborg er medlem av styret.Se mere
23. september 2020Underskudd på DKK 1,4 mio.B93 KONTRAKT FODBOLD ApSB93 KONTRAKT FODBOLD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Flemming Lauenborg er medlem av styret.Se mere
24. juni 2020Christopher Kristiansen forlater styretB93 KONTRAKT FODBOLD ApSChristopher Kristiansen forlater styret for B93 KONTRAKT FODBOLD ApS etter en periode på 2 år. Flemming Lauenborg er fortsatt styremedlem.Se mere
11. mars 2020Nye navn i styretB93 KONTRAKT FODBOLD ApS2 nye medlemmer blir med i styret for B93 KONTRAKT FODBOLD ApS. Flemming Lauenborg er fortsatt styremedlem.Se mere
11. mars 2020Finn Schandel Christensen blir adm. direktørB93 KONTRAKT FODBOLD ApSFinn Schandel Christensen erstatter Nicolai Kaas Nordstrøm som adm. direktør i B93 KONTRAKT FODBOLD ApS. Flemming Lauenborg er medlem av styret.Se mere
11. mars 2020Endring i eierkretsenB93 KONTRAKT FODBOLD ApSSharon Jensen øker sitt reelle eierskap av B93 KONTRAKT FODBOLD ApS. Flemming Lauenborg er medlem av styret.Se mere
20. juni 2019Underskudd på DKK 1,4 mio.B93 KONTRAKT FODBOLD ApSB93 KONTRAKT FODBOLD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Flemming Lauenborg er medlem av styret.Se mere
31. mai 2019William Vitved Kvist forlater styretB93 KONTRAKT FODBOLD ApSWilliam Vitved Kvist forlater styret for B93 KONTRAKT FODBOLD ApS etter en periode på 4 år. Flemming Lauenborg er fortsatt styremedlem.Se mere