2. septemberFlemming Michael Jensen forlater styretAGF Kvindefodbold ApSFlemming Michael Jensen forlater styret for AGF Kvindefodbold ApS etter en periode på 4 år.Se mere
13. maiOverskudd på DKK 70.871 FONDEN LYSENG IDRÆTSCENTERFONDEN LYSENG IDRÆTSCENTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Flemming Michael Jensen er medlem av styret.Se mere
24. aprilHenrik Hellerup Brandt forlater styretFONDEN LYSENG IDRÆTSCENTERHenrik Hellerup Brandt forlater styret for FONDEN LYSENG IDRÆTSCENTER etter en periode på 2 år. Flemming Michael Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. aprilFlemming Michael Jensen blir med i styretFONDEN LYSENG IDRÆTSCENTERFlemming Michael Jensen blir med i styret for FONDEN LYSENG IDRÆTSCENTER.Se mere
18. aprilNy status OPLØST EFTER ERKLÆRINGIF LYSENG KUNSTGRÆS ApSTidligere status: Normal. Flemming Michael Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Underskudd på DKK 363.840 Ecograf Gruppen A/SEcograf Gruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Flemming Michael Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2023Underskudd på DKK 2,1 mio.AGF Kvindefodbold ApSAGF Kvindefodbold ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Flemming Michael Jensen er medlem av styret.Se mere
15. juni 2023Overskudd på DKK 47.903 F.M. HOLDING 2010 ApSF.M. HOLDING 2010 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Flemming Michael Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2023Underskudd på DKK 147.554 IF LYSENG KUNSTGRÆS ApSIF LYSENG KUNSTGRÆS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Flemming Michael Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2023Hans Christian Hansen blir med i styretIF LYSENG KUNSTGRÆS ApSHans Christian Hansen erstatter Ulrik Bjerre i styret for IF LYSENG KUNSTGRÆS ApS etter en periode på 2 år. Flemming Michael Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2022Overskudd på DKK 370.443 Ecograf Gruppen A/SEcograf Gruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Flemming Michael Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2022Underskudd på DKK 1,4 mio.AGF Kvindefodbold ApSAGF Kvindefodbold ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Flemming Michael Jensen er medlem av styret.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 114.206 F.M. HOLDING 2010 ApSF.M. HOLDING 2010 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Flemming Michael Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2022Underskudd på DKK 51.876 IF LYSENG KUNSTGRÆS ApSIF LYSENG KUNSTGRÆS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Flemming Michael Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2021Overskudd på DKK 346.833 Ecograf Gruppen A/SEcograf Gruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Flemming Michael Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2021Lars Christensen forlater styretEcograf Gruppen A/SLars Christensen forlater styret for Ecograf Gruppen A/S etter en periode på 3 år. Flemming Michael Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2021Endring i eierkretsenEcograf Gruppen A/SFlemming Michael Jensen reduserer sitt reelle eierskap av Ecograf Gruppen A/S.Se mere
25. oktober 2021Underskudd på DKK 302.982 AGF Kvindefodbold ApSAGF Kvindefodbold ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Flemming Michael Jensen er medlem av styret.Se mere
23. juni 2021Underskudd på DKK 130.916 F.M. HOLDING 2010 ApSF.M. HOLDING 2010 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Flemming Michael Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2021Underskudd på DKK 55.399 IF LYSENG KUNSTGRÆS ApSIF LYSENG KUNSTGRÆS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Flemming Michael Jensen er medlem af ledelsen.Se mere