29. augustFlemming Nielsen slutter som adm. direktørDuben ApSFlemming Nielsen slutter som adm. direktør i Duben ApS.Se mere
29. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGDuben ApSTidligere status: Normal. Flemming Nielsen eier 90% av virksomheten.Se mere
22. augustFlemming Nielsen forlater ledelsenPAAJ Holding ApSFlemming Nielsen forlater ledelsen for PAAJ Holding ApS etter en periode på 3 år.Se mere
22. augustFlemming Nielsen forlater ledelsenFBV Holding IVSFlemming Nielsen forlater ledelsen for FBV Holding IVS etter en periode på 3 år.Se mere
22. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGPAAJ Holding ApSTidligere status: Normal. Flemming Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
22. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGFBV Holding IVSTidligere status: Normal. Flemming Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
2. aprilAdresseendringDuben ApSDuben ApS flytter fra Hasselager til Hørning. Flemming Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. marsFlemming Nielsen slutter som adm. direktørAfroelund Ejendomsinvest ApSFlemming Nielsen slutter som adm. direktør i Afroelund Ejendomsinvest ApS.Se mere
2. marsEndring i eierkretsenAfroelund Ejendomsinvest ApSFlemming Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Afroelund Ejendomsinvest ApS.Se mere
15. januarEndring i eierkretsenGreenlandic Seafood Nuuk ApSFlemming Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Greenlandic Seafood Nuuk ApS.Se mere
6. november 2023Flemming Nielsen slutter som adm. direktørGreenlandic Seafood Nuuk ApSFlemming Nielsen slutter som adm. direktør i Greenlandic Seafood Nuuk ApS.Se mere
6. november 2023Charlie Olsen blir med i ledelsenGreenlandic Seafood Nuuk ApSCharlie Olsen blir med i ledelsen for Greenlandic Seafood Nuuk ApS. Flemming Nielsen eier 28,3% av virksomheten.Se mere
18. oktober 2023AdresseendringPAAJ Holding ApSPAAJ Holding ApS flytter fra Hasselager til Nuuk. Flemming Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2023Nytt navn: PAAJ Holding ApSGreenlandic ApSGreenlandic ApS skifter navn til PAAJ Holding ApS. Flemming Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2023Underskudd på DKK 3.000 FBV Holding IVSFBV Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 30. oktober 2021 til 31. desember 2022. Flemming Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 1.092 Greenlandic ApSGreenlandic ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. november 2021 til 31. desember 2022. Flemming Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Underskudd på DKK 13.017 Duben ApSDuben ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. januar 2022 til 31. desember 2022. Flemming Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 1.812 Greenlandic Seafood Nuuk ApSGreenlandic Seafood Nuuk ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. januar 2022 til 31. desember 2022. Flemming Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juli 2023Endring i eierkretsenGreenlandic Seafood Nuuk ApSFlemming Nielsen reduserer sitt reelle eierskap av Greenlandic Seafood Nuuk ApS.Se mere
28. mai 2023Overskudd på DKK 0 Duben Invest ApSDuben Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. januar 2022 til 31. desember 2022. Flemming Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere