3. april 2018Flemming Quist Jensen forlater ledelsenSTRATHPINE HOLDING ApSFlemming Quist Jensen forlater ledelsen for STRATHPINE HOLDING ApS etter en periode på 9 år.Se mere
3. april 2018Endring i eierkretsenSTRATHPINE HOLDING ApSFlemming Quist Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av STRATHPINE HOLDING ApS.Se mere
19. juni 2017Flemming Quist Jensen forlater ledelsenPROLOCK SIKRING ApSFlemming Quist Jensen forlater ledelsen for PROLOCK SIKRING ApS etter en periode på 5 år.Se mere
11. mai 2017Overskudd på DKK 98.473 STRATHPINE HOLDING ApSSTRATHPINE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Flemming Quist Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2017Ny bransje: FormueforvaltningSTRATHPINE HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Flemming Quist Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2017Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.PROLOCK SIKRING ApSTidligere bransje: Fremstilling af døre og vinduer af metal. Flemming Quist Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2016Overskudd på DKK 48.750 STRATHPINE HOLDING ApSSTRATHPINE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Flemming Quist Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2016Overskudd på DKK 95.839 PROLOCK SIKRING ApSPROLOCK SIKRING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Flemming Quist Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2015Underskudd på DKK 6.252 STRATHPINE HOLDING ApSSTRATHPINE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Flemming Quist Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2015Overskudd på DKK 156.606 PROLOCK SIKRING ApSPROLOCK SIKRING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Flemming Quist Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2014AdresseendringPROLOCK SIKRING ApSPROLOCK SIKRING ApS flytter fra Vanløse til Skovlunde. Flemming Quist Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2014Underskudd på DKK 1.250 STRATHPINE HOLDING ApSSTRATHPINE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Flemming Quist Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2014Underskudd på DKK 44.916 PROLOCK SIKRING ApSPROLOCK SIKRING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Flemming Quist Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2013Underskudd på DKK 1.250 STRATHPINE HOLDING ApSSTRATHPINE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Flemming Quist Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2013Overskudd på DKK 253.416 PROLOCK SIKRING ApSPROLOCK SIKRING ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. september 2011 til 31. desember 2012. Flemming Quist Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortSTRATHPINE HOLDING ApSSTRATHPINE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Flemming Quist Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2012Flemming Quist Jensen blir med i ledelsenPROLOCK SIKRING ApSFlemming Quist Jensen erstatter Sune Nystrup i ledelsen for PROLOCK SIKRING ApS etter en periode på 6 måneder.Se mere
29. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortSTRATHPINE HOLDING ApSSTRATHPINE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. september 2009 til 31. desember 2010. Flemming Quist Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2009StiftelseSTRATHPINE HOLDING ApSSTRATHPINE HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Flemming Quist Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2009Flemming Quist Jensen forlater styretPRO-DOOR ApSFlemming Quist Jensen forlater styret for PRO-DOOR ApS etter en periode på 1 år.Se mere