FLEMMING RISAGER NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Flemming Risager Nielsen er medlem af ledelsen.
FLEMMING RISAGER NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Flemming Risager Nielsen eier 100% av virksomheten.
FLEMMING RISAGER NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Flemming Risager Nielsen eier 100% av virksomheten.
FLEMMING RISAGER NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Flemming Risager Nielsen eier 100% av virksomheten.
FLEMMING RISAGER NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Flemming Risager Nielsen eier 100% av virksomheten.
FLEMMING RISAGER NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Flemming Risager Nielsen eier 100% av virksomheten.