FREDENSBORG OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Flemming Steen Jensen er medlem av styret.
FREDENSBORG OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Flemming Steen Jensen er medlem av styret.
FREDENSBORG OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Flemming Steen Jensen er medlem av styret.
FREDENSBORG OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Flemming Steen Jensen er medlem av styret.
Anneli Fleron Windahl erstatter Bodil Schjoldan Normann i styret for FREDENSBORG OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 108 år. Flemming Steen Jensen er fortsatt styremedlem.
FREDENSBORG OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Flemming Steen Jensen er medlem av styret.
FREDENSBORG OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Flemming Steen Jensen er medlem av styret.
FREDENSBORG OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Flemming Steen Jensen er medlem av styret.
Ellen Petersen erstatter Hans Arne Hansen i styret for FREDENSBORG OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 105 år. Flemming Steen Jensen er fortsatt styremedlem.
FREDENSBORG OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Flemming Steen Jensen er medlem av styret.