GEA FARM TECHNOLOGIES MULLERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Flemming Tage Alexandersen er medlem av styret.
GEA FARM TECHNOLOGIES MULLERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Flemming Tage Alexandersen er medlem av styret.
GEA FARM TECHNOLOGIES MULLERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Flemming Tage Alexandersen er medlem av styret.