11. marsOverskudd på DKK 0 LØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNING A/SLØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Flemming Uldall er medlem av styret.Se mere
4. marsNytt navn: LØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNING A/SLØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB A/SLØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB A/S skifter navn til LØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNING A/S. Flemming Uldall er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2023Ny selskapsform AktieselskabLØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB A/SLØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB P/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til LØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB A/S. Flemming Uldall er medlem av styret.Se mere
27. februar 2023Overskudd på DKK 0 LØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB P/SLØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Flemming Uldall er medlem av styret.Se mere
22. februar 2023Nye navn i styretLØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB P/S2 nye medlemmer blir med i styret for LØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB P/S. Flemming Uldall er fortsatt styremedlem.Se mere
25. februar 2022Overskudd på DKK 0 LØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB P/SLØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Flemming Uldall er medlem av styret.Se mere
1. september 2021Jesper Søegaard Sahl blir med i ledelsenLØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB P/SJesper Søegaard Sahl blir med i ledelsen for LØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB P/S. Flemming Uldall er medlem av styret.Se mere
1. september 2021Endring i eierkretsenLØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB P/SJohn Fagerli Kongsted er ikke lenger registrert som reell eier av LØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB P/S. Flemming Uldall er medlem av styret.Se mere
31. august 2021John Fagerli Kongsted forlater ledelsenLØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB P/SJohn Fagerli Kongsted forlater ledelsen for LØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB P/S etter en periode på 11 år. Flemming Uldall er medlem av styret.Se mere
25. mai 2021Flemming Uldall blir med i styretLØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB P/SFlemming Uldall blir med i styret for LØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB P/S.Se mere