29. september 2006Folmer Bang Hansen forlater styretApS KBIL 17 NR. 2042Folmer Bang Hansen forlater styret for ApS KBIL 17 NR. 2042 etter en periode på 1 år.Se mere
29. september 2006Folmer Bang Hansen forlater ledelsenApS KBIL 17 NR. 2042Folmer Bang Hansen forlater ledelsen for ApS KBIL 17 NR. 2042 etter en periode på 1 år.Se mere
26. september 2005Flere forlater styretApS KBIL 17 NR. 20422 medlemmer forlater styret for ApS KBIL 17 NR. 2042. Folmer Bang Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2005Folmer Bang Hansen blir med i styretApS KBIL 17 NR. 2042Folmer Bang Hansen blir med i styret for ApS KBIL 17 NR. 2042.Se mere
16. juni 2005Folmer Bang Hansen blir med i ledelsenApS KBIL 17 NR. 2042Folmer Bang Hansen erstatter Annemette Heller i ledelsen for ApS KBIL 17 NR. 2042 etter en periode på 3 måneder.Se mere
16. juni 2005AdresseendringApS KBIL 17 NR. 2042ApS KBIL 17 NR. 2042 flytter fra København K til Ebeltoft. Folmer Bang Hansen er medlem af ledelsen.Se mere