20. januar 2004Francois Coëffic forlater styretSAPA PROFILER A/SFrancois Coëffic forlater styret for SAPA PROFILER A/S etter en periode på 2 år.Se mere
28. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortSAPA PROFILER A/SSAPA PROFILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Francois Coëffic er styreleder.Se mere
2. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortSAPA PROFILER A/SSAPA PROFILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Francois Coëffic er styreleder.Se mere
24. april 2002Francois Coëffic blir med i styretSAPA PROFILER A/SFrancois Coëffic blir med i styret for SAPA PROFILER A/S.Se mere