30. november 2005Frank Bo Lind forlater styretTIVOLILAND AALBORG A/SFrank Bo Lind forlater styret for TIVOLILAND AALBORG A/S etter en periode på 48 år.Se mere
30. november 2005Steen Torben Pedersen blir med i ledelsenTIVOLILAND AALBORG A/SSteen Torben Pedersen erstatter Frank Bo Lind i ledelsen for TIVOLILAND AALBORG A/S etter en periode på 48 år.Se mere
7. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortTIVOLILAND AALBORG A/STIVOLILAND AALBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Frank Bo Lind er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2005Lars Bo Lind forlater styretTIVOLILAND AALBORG A/SLars Bo Lind forlater styret for TIVOLILAND AALBORG A/S etter en periode på 6 år. Frank Bo Lind er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortTIVOLILAND AALBORG A/STIVOLILAND AALBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Frank Bo Lind er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2004Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeTIVOLILAND AALBORG A/STidligere bransje: Anden udlejning af boliger. Frank Bo Lind er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortTIVOLILAND AALBORG A/STIVOLILAND AALBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Frank Bo Lind er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortTIVOLILAND AALBORG A/STIVOLILAND AALBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Frank Bo Lind er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortTIVOLILAND AALBORG A/STIVOLILAND AALBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Frank Bo Lind er medlem af ledelsen.Se mere
20. juli 2000AdresseendringTIVOLILAND AALBORG A/STIVOLILAND AALBORG A/S flytter til ny adresse i Aalborg. Frank Bo Lind er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortTIVOLILAND AALBORG A/STIVOLILAND AALBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Frank Bo Lind er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortTIVOLILAND AALBORG A/STIVOLILAND AALBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Frank Bo Lind er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 1999Erstatning i styretTIVOLILAND AALBORG A/S3 endringer i styret for TIVOLILAND AALBORG A/S. Frank Bo Lind er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortTIVOLILAND AALBORG A/STIVOLILAND AALBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Frank Bo Lind er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortTIVOLILAND AALBORG A/STIVOLILAND AALBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Frank Bo Lind er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 1997John Røntved Hansen blir med i styretTIVOLILAND AALBORG A/SJohn Røntved Hansen erstatter Jørgen Toft-Vandborg i styret for TIVOLILAND AALBORG A/S etter en periode på 39 år. Frank Bo Lind er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortTIVOLILAND AALBORG A/STIVOLILAND AALBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Frank Bo Lind er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 1991Frank Bo Lind forlater ledelsenFRANK BO LIND HOLDING ApSFrank Bo Lind forlater ledelsen for FRANK BO LIND HOLDING ApS etter en periode på 11 år.Se mere
5. juli 1991Nytt navn: TIVOLILAND AALBORG A/STIVOLILAND-KAROLINELUND A/STIVOLILAND-KAROLINELUND A/S skifter navn til TIVOLILAND AALBORG A/S. Frank Bo Lind er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 1990Harald Emile Klitgaard forlater styretTIVOLILAND-KAROLINELUND A/SHarald Emile Klitgaard forlater styret for TIVOLILAND-KAROLINELUND A/S etter en periode på 32 år. Frank Bo Lind er medlem af ledelsen.Se mere