22. aprilOverskudd på DKK 1,0 mio.MOKKASØN HOLDING ApSMOKKASØN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frank Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. aprilOverskudd på DKK 914.106 FRYDENSBERGVEJ ApSFRYDENSBERGVEJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frank Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. februarOverskudd på DKK 507.629 A/S MOKKAA/S MOKKA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frank Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. januarUnderskudd på DKK 14.953 INGE HANSEN HOLDING ApSINGE HANSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frank Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. desember 2023Frank Hansen blir adm. direktørINGE HANSEN HOLDING ApSFrank Hansen blir adm. direktør i INGE HANSEN HOLDING ApS.Se mere
6. oktober 2023Inge Hansen forlater ledelsenINGE HANSEN HOLDING ApSInge Hansen forlater ledelsen for INGE HANSEN HOLDING ApS etter en periode på 16 år. Frank Hansen eier 50% av virksomheten.Se mere
6. oktober 2023Endring i eierkretsenINGE HANSEN HOLDING ApSFrank Hansen registrert som reell eier av INGE HANSEN HOLDING ApS.Se mere
4. mai 2023Overskudd på DKK 1,7 mio.MOKKASØN HOLDING ApSMOKKASØN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frank Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2023Overskudd på DKK 2,2 mio.FRYDENSBERGVEJ ApSFRYDENSBERGVEJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frank Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2023Overskudd på DKK 484.606 A/S MOKKAA/S MOKKA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frank Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2022AdresseendringFRYDENSBERGVEJ ApSFRYDENSBERGVEJ ApS flytter fra Stenløse til København Ø. Frank Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Endring i eierkretsenFRYDENSBERGVEJ ApSFrank Hansen øker sitt reelle eierskap av FRYDENSBERGVEJ ApS.Se mere
2. mai 2022Overskudd på DKK 587.453 MOKKASØN HOLDING ApSMOKKASØN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Frank Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2022Overskudd på DKK 874.360 FRYDENSBERGVEJ ApSFRYDENSBERGVEJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Frank Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2022Overskudd på DKK 372.564 A/S MOKKAA/S MOKKA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Frank Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2022AdresseendringFRYDENSBERGVEJ ApSFRYDENSBERGVEJ ApS flytter fra København Ø til Stenløse. Frank Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 2021Michael Dam forlater ledelsenFRYDENSBERGVEJ ApSMichael Dam forlater ledelsen for FRYDENSBERGVEJ ApS etter en periode på 14 år. Frank Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 2021AdresseendringFRYDENSBERGVEJ ApSFRYDENSBERGVEJ ApS flytter fra Greve til København Ø. Frank Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 2021Overskudd på DKK 303.919 FRYDENSBERGVEJ ApSFRYDENSBERGVEJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Frank Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 2,3 mio.MOKKASØN HOLDING ApSMOKKASØN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Frank Hansen er medlem af ledelsen.Se mere