14. april 2000Frank Henning Søholm Larsen forlater styretVTB INVEST A/SFrank Henning Søholm Larsen forlater styret for VTB INVEST A/S etter en periode på 27 år.Se mere
14. april 2000Frank Henning Søholm Larsen forlater styretJS INVEST A/SFrank Henning Søholm Larsen forlater styret for JS INVEST A/S etter en periode på 11 år.Se mere
20. desember 1999Frank Henning Søholm Larsen forlater styretVORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER A/SFrank Henning Søholm Larsen forlater styret for VORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER A/S etter en periode på 7 år.Se mere
24. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortVORUP TØMMERHANDEL OG BYGGEMARKED A/SVORUP TØMMERHANDEL OG BYGGEMARKED A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 31. desember 1998. Frank Henning Søholm Larsen er medlem av styret.Se mere
24. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortVTB INVEST A/SVTB INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 31. desember 1998. Frank Henning Søholm Larsen er medlem av styret.Se mere
24. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortJS INVEST A/SJS INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 31. desember 1998. Frank Henning Søholm Larsen er medlem av styret.Se mere
9. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortJS INVEST A/SJS INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Frank Henning Søholm Larsen er medlem av styret.Se mere
9. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortVTB INVEST A/SVTB INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Frank Henning Søholm Larsen er medlem av styret.Se mere
9. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortVORUP TØMMERHANDEL OG BYGGEMARKED A/SVORUP TØMMERHANDEL OG BYGGEMARKED A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Frank Henning Søholm Larsen er medlem av styret.Se mere
9. oktober 1998Frank Henning Søholm Larsen forlater ledelsenVTB INVEST A/SFrank Henning Søholm Larsen forlater ledelsen for VTB INVEST A/S etter en periode på 25 år.Se mere
17. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortJS INVEST A/SJS INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Frank Henning Søholm Larsen er medlem av styret.Se mere
17. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortVTB INVEST A/SVTB INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Frank Henning Søholm Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortVORUP TØMMERHANDEL OG BYGGEMARKED A/SVORUP TØMMERHANDEL OG BYGGEMARKED A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Frank Henning Søholm Larsen er medlem av styret.Se mere
24. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortVORUP TØMMERHANDEL OG BYGGEMARKED A/SVORUP TØMMERHANDEL OG BYGGEMARKED A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Frank Henning Søholm Larsen er medlem av styret.Se mere
24. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortVTB INVEST A/SVTB INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Frank Henning Søholm Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortJS INVEST A/SJS INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Frank Henning Søholm Larsen er medlem av styret.Se mere
5. januar 1994Nytt navn: JS INVEST A/SVORUP TØMMERHANDEL OG BYGGEMARKED A/SVORUP TØMMERHANDEL OG BYGGEMARKED A/S skifter navn til JS INVEST A/S. Frank Henning Søholm Larsen er medlem av styret.Se mere
5. januar 1994Nytt navn: VORUP TØMMERHANDEL OG BYGGEMARKED A/SA/S PSE NR. 4787A/S PSE NR. 4787 skifter navn til VORUP TØMMERHANDEL OG BYGGEMARKED A/S. Frank Henning Søholm Larsen er medlem av styret.Se mere
4. januar 1994Flere forlater styretA/S PSE NR. 47873 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR. 4787. Frank Henning Søholm Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
4. januar 1994Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE NR. 4787Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE NR. 4787 etter en periode på 9 måneder. Frank Henning Søholm Larsen er medlem av styret.Se mere